MILADA PASEKOVÁ ŠVANDOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
15.09.2023 |
Adresa: |
35301, 20867611, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Dobrovského, 180, 15, Dobrovského 180/15, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
MILADA ŠVANDOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.11.2019 |
Adresa: |
35301, 20872461, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, 17. listopadu, 756, 2 |
|
ALEŠ HLADÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.02.2017 |
Adresa: |
34815, 28047559, Tachov, Planá, Planá, Dolní, 884 |
|
ALEŠ HLADÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.02.2017 |
Adresa: |
34815, 28047559, Tachov, Planá, Planá, Dolní, 884, Dolní 884, 34815 Planá |
|
MILADA PASEKOVÁ ŠVANDOVÁ
|
Neaktivní
od 15.09.2023
|
jednatel |
13.09.2023 |
Adresa: |
35301, 20872461, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, 17. listopadu, 756, 2, 17. listopadu 756/2, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
MILADA ŠVANDOVÁ
|
Neaktivní
od 13.09.2023
|
jednatel |
20.11.2019 |
Adresa: |
35301, 20872461, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, 17. listopadu, 756, 2, 17. listopadu 756/2, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
PAVLA MILLIANOVÁ
|
Neaktivní
od 16.07.2019
|
jednatel |
06.03.2015 |
Adresa: |
34701, 15706681, Tachov, Tachov, U Vodojemu, 1513 |
|
PAVLA MILLIANOVÁ
|
Neaktivní
od 16.07.2019
|
jednatel |
06.03.2015 |
Adresa: |
34701, 15706681, Tachov, Tachov, Tachov, U Vodojemu, 1513, U Vodojemu 1513, 34701 Tachov |
|
Ing. VÁCLAV TOMEK
|
Neaktivní
od 06.03.2015
|
jednatel |
06.11.2013 |
Adresa: |
35301, 20926979, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Hlavní třída, 161, 42 |
|
Ing. VÁCLAV TOMEK
|
Neaktivní
od 06.03.2015
|
jednatel |
06.11.2013 |
Adresa: |
35301, 20926979, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Hlavní třída, 161, 42, Hlavní třída 161/42, 35301 Mariánské Lázně |
|
Ing. Václav Tomek
|
Neaktivní
od 06.11.2013
|
jednatel |
30.09.2009 |
Adresa: |
35301, 20926979, Mariánské Lázně, Hlavní třída, 161/42 |
|
Vladimír Švanda
|
Neaktivní
od 06.03.2015
|
jednatel |
30.09.2009 |
Adresa: |
35301, 20867611, Mariánské Lázně, Dobrovského, 180/15 |
|
Václav Prokop
|
Neaktivní
od 07.02.2017
|
jednatel |
30.09.2009 |
Adresa: |
35301, 11851708, Tři Sekery, Tachovská Huť, 15 |
|
Ing. VÁCLAV TOMEK
|
Neaktivní
od 06.11.2013
|
jednatel |
30.09.2009 |
Adresa: |
35301, 20926979, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Hlavní třída, 161, 42, Hlavní třída 161/42, 35301 Mariánské Lázně |
|
Vladimír Švanda
|
Neaktivní
od 06.03.2015
|
jednatel |
30.09.2009 |
Adresa: |
35301, 20867611, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Dobrovského, 180, 15, Dobrovského 180/15, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
Václav Prokop
|
Neaktivní
od 07.02.2017
|
jednatel |
30.09.2009 |
Adresa: |
35301, 11851708, Cheb, Tři Sekery, Tachovská Huť, 15, Tachovská Huť 15, 35301 Tři Sekery |
|