PETR SPURNÝ
|
Neaktivní
od 14.06.2022
|
Člen představenstva |
14.06.2022 |
Adresa: |
33845, 7161204, Rokycany, Strašice, Strašice, 438 |
|
Ing. SIMONA HAVLOVÁ
|
Neaktivní
od 14.06.2022
|
Člen představenstva |
14.06.2022 |
Adresa: |
33845, 42082099, Rokycany, Strašice, Strašice, 676 |
|
JAN HRUBÝ
|
Neaktivní
od 14.06.2022
|
Člen představenstva |
14.06.2022 |
Adresa: |
33845, 7161191, Rokycany, Strašice, Strašice, 437 |
|
HELENA ČERNOCHOVÁ
|
Neaktivní
od 14.06.2022
|
Člen představenstva |
14.06.2022 |
Adresa: |
33845, 7161212, Rokycany, Strašice, Strašice, 439 |
|
PETR SPURNÝ
|
Neaktivní
od 14.06.2022
|
Člen představenstva |
14.06.2022 |
Adresa: |
33845, 7161204, Rokycany, Strašice, Strašice, 438, č.p. 438, 33845 Strašice |
|
Ing. SIMONA HAVLOVÁ
|
Neaktivní
od 14.06.2022
|
Člen představenstva |
14.06.2022 |
Adresa: |
33845, 42082099, Rokycany, Strašice, Strašice, 676, č.p. 676, 33845 Strašice |
|
JAN HRUBÝ
|
Neaktivní
od 14.06.2022
|
Člen představenstva |
14.06.2022 |
Adresa: |
33845, 7161191, Rokycany, Strašice, Strašice, 437, č.p. 437, 33845 Strašice |
|
HELENA ČERNOCHOVÁ
|
Neaktivní
od 14.06.2022
|
Člen představenstva |
14.06.2022 |
Adresa: |
33845, 7161212, Rokycany, Strašice, Strašice, 439, č.p. 439, 33845 Strašice |
|
JAN HRUBÝ
|
Neaktivní
od 14.06.2022
|
člen představenstva |
13.09.2021 |
Adresa: |
33845, 7161191, Rokycany, Strašice, Strašice, 437 |
|
JAN HRUBÝ
|
Neaktivní
od 14.06.2022
|
člen představenstva |
13.09.2021 |
Adresa: |
33845, 7161191, Rokycany, Strašice, Strašice, 437, č.p. 437, 33845 Strašice |
|
PETR SPURNÝ
|
Neaktivní
od 14.06.2022
|
předseda představenstva |
23.07.2021 |
Adresa: |
33845, 7161204, Rokycany, Strašice, Strašice, 438 |
|
PETR SPURNÝ
|
Neaktivní
od 14.06.2022
|
předseda představenstva |
23.07.2021 |
Adresa: |
33845, 7161204, Rokycany, Strašice, Strašice, 438, č.p. 438, 33845 Strašice |
|
Ing. SIMONA HAVLOVÁ
|
Neaktivní
od 14.06.2022
|
místopředseda představenstva |
15.06.2021 |
Adresa: |
33845, 42082099, Rokycany, Strašice, Strašice, 676 |
|
Ing. SIMONA HAVLOVÁ
|
Neaktivní
od 14.06.2022
|
místopředseda představenstva |
15.06.2021 |
Adresa: |
33845, 42082099, Rokycany, Strašice, Strašice, 676, č.p. 676, 33845 Strašice |
|
HELENA ČERNOCHOVÁ
|
Neaktivní
od 14.06.2022
|
člen představenstva |
04.08.2017 |
Adresa: |
33845, 7161212, Rokycany, Strašice, Strašice, 439 |
|
HELENA ČERNOCHOVÁ
|
Neaktivní
od 14.06.2022
|
člen představenstva |
04.08.2017 |
Adresa: |
33845, 7161212, Rokycany, Strašice, Strašice, 439, č.p. 439, 33845 Strašice |
|
Helena Holzäpflová
|
Neaktivní
od 04.08.2017
|
člen představenstva |
30.11.2010 |
Adresa: |
33845, 7161212, Strašice, 439 |
|
Helena Holzäpflová
|
Neaktivní
od 04.08.2017
|
člen představenstva |
30.11.2010 |
Adresa: |
33845, 7161212, Rokycany, Strašice, Strašice, 439, č.p. 439, 33845 Strašice |
|
Antonín Holzäpfl
|
Neaktivní
od 30.11.2010
|
člen představenstva |
19.11.2009 |
Adresa: |
33845, 7161212, Strašice, 439 |
|
Ing. Simona Havlová
|
Neaktivní
od 15.06.2021
|
místopředseda představenstva |
19.11.2009 |
Adresa: |
33845, 7161174, Strašice, 435 |
|
Petr Spurný
|
Neaktivní
od 23.07.2021
|
předseda představenstva |
19.11.2009 |
Adresa: |
33845, 7161204, Strašice, 438 |
|
Jan Hrubý
|
Neaktivní
od 13.09.2021
|
člen představenstva |
19.11.2009 |
Adresa: |
33845, 7161191, Strašice, 437 |
|
Antonín Holzäpfl
|
Neaktivní
od 30.11.2010
|
člen představenstva |
19.11.2009 |
Adresa: |
33845, 7161212, Rokycany, Strašice, Strašice, 439, č.p. 439, 33845 Strašice |
|
Ing. Simona Havlová
|
Neaktivní
od 15.06.2021
|
místopředseda představenstva |
19.11.2009 |
Adresa: |
33845, 7161174, Rokycany, Strašice, Strašice, 435, č.p. 435, 33845 Strašice |
|
PETR SPURNÝ
|
Neaktivní
od 23.07.2021
|
předseda představenstva |
19.11.2009 |
Adresa: |
33845, 7161204, Rokycany, Strašice, Strašice, 438, č.p. 438, 33845 Strašice |
|
JAN HRUBÝ
|
Neaktivní
od 13.09.2021
|
člen představenstva |
19.11.2009 |
Adresa: |
33845, 7161191, Rokycany, Strašice, Strašice, 437, č.p. 437, 33845 Strašice |
|