VOJTĚCH JECH
|
Aktivní
|
jednatel |
31.05.2014 |
Adresa: |
40011, 17838410, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Malátova, 2433, 9 |
|
VOJTĚCH JECH
|
Aktivní
|
jednatel |
31.05.2014 |
Adresa: |
40011, 17838410, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Malátova, 2433, 9, Malátova 2433/9, Ústí nad Labem-centrum, 40011 Ústí nad Labem |
|
VOJTĚCH JECH
|
Neaktivní
od 31.05.2014
|
jednatel |
15.05.2013 |
Adresa: |
40003, 17910005, Ústí nad Labem, Střekov, Tomáše ze Štítného, 1122, 3 |
|
VOJTĚCH JECH
|
Neaktivní
od 31.05.2014
|
jednatel |
15.05.2013 |
Adresa: |
40003, 17910005, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Tomáše ze Štítného, 1122, 3, Tomáše ze Štítného 1122/3, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Ivan Marnix Karels
|
Neaktivní
od 15.05.2013
|
jednatel |
05.12.2011 |
Adresa: |
1013 AW Amsterdam, Silodam, 404 |
|
Ivan Marnix Karels
|
Neaktivní
od 15.05.2013
|
jednatel |
05.12.2011 |
Adresa: |
1013 AW Amsterdam, Silodam, Silodam 404, 1013 AW Amsterdam, Nizozemsko |
|
Julián Jančík
|
Neaktivní
od 05.12.2011
|
jednatel |
10.11.2009 |
Adresa: |
74801, 4620208, Hlučín, Cihelní, 1347/3 |
|
Julián Jančík
|
Neaktivní
od 05.12.2011
|
jednatel |
10.11.2009 |
Adresa: |
74801, 4620208, Opava, Hlučín, Hlučín, Cihelní, 1347, 3, Cihelní 1347/3, 74801 Hlučín |
|