RICHARD MAREK
|
Aktivní
|
jednatel |
06.05.2020 |
Adresa: |
32600, 24448770, Plzeň-město, Plzeň, Hradiště, Zelenohorská, 368, 60 |
|
RICHARD MAREK
|
Aktivní
|
jednatel |
06.05.2020 |
Adresa: |
32600, 24448770, Plzeň-město, Plzeň, Hradiště, Zelenohorská, 368, 60, Zelenohorská 368/60, Hradiště, 32600 Plzeň |
|
KAMIL KOŽELUH
|
Aktivní
|
jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
30100, 24395862, Plzeň, Radobyčice, V Podhájí, 109, 27 |
|
KAMIL KOŽELUH
|
Aktivní
|
jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
30100, 24395862, Plzeň-město, Plzeň, Radobyčice, V Podhájí, 109, 27, V Podhájí 109/27, Radobyčice, 30100 Plzeň |
|
RICHARD MAREK
|
Neaktivní
od 06.05.2020
|
jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
32600, 24440604, Plzeň, Božkov, Barákova, 293, 53 |
|
RICHARD MAREK
|
Neaktivní
od 06.05.2020
|
jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
32600, 24440604, Plzeň-město, Plzeň, Božkov, Barákova, 293, 53, Barákova 293/53, Božkov, 32600 Plzeň |
|
Jiří Eliášek
|
Neaktivní
od 01.02.2012
|
jednatel |
09.12.2009 |
Adresa: |
30100, Plzeň, Jižní Předměstí, Karla Vokáče, 1619/25 |
|
Kamil Koželuh
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
09.12.2009 |
Adresa: |
30100, 24395862, Plzeň, Radobyčice, V Podhájí, 109/27 |
|
Richard Marek
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
09.12.2009 |
Adresa: |
32600, 24440604, Plzeň, Božkov, Barákova, 293/53 |
|
Jiří Eliášek
|
Neaktivní
od 01.02.2012
|
jednatel |
09.12.2009 |
Adresa: |
1619/25, Plzeň, Jižní Předměstí, Karla Vokáče, 30100, Karla Vokáče 1619/25, 30100 Plzeň - Jižní Předměstí, Česká republika |
|
KAMIL KOŽELUH
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
09.12.2009 |
Adresa: |
30100, 24395862, Plzeň-město, Plzeň, Radobyčice, V Podhájí, 109, 27, V Podhájí 109/27, Radobyčice, 30100 Plzeň |
|
RICHARD MAREK
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
09.12.2009 |
Adresa: |
32600, 24440604, Plzeň-město, Plzeň, Božkov, Barákova, 293, 53, Barákova 293/53, Božkov, 32600 Plzeň |
|