MARTIN LAGARDE
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2015 |
Adresa: |
35137, 12977489, Cheb, Luby, Luby, Tovární, 84 |
|
MARTIN LAGARDE
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2015 |
Adresa: |
35137, 12977489, Cheb, Luby, Luby, Tovární, 84, Tovární 84, 35137 Luby |
|
VÁCLAV HOLEČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
12.09.2014 |
Adresa: |
26706, 5914221, Hýskov, Hýskov, Souběžná, 255 |
|
VÁCLAV HOLEČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
12.09.2014 |
Adresa: |
26706, 5914221, Beroun, Hýskov, Hýskov, Souběžná, 255, Souběžná 255, 26706 Hýskov |
|
Václav Holeček
|
Neaktivní
od 12.09.2014
|
jednatel |
06.01.2010 |
Adresa: |
26706, 5914221, Hýskov, Souběžná, 255 |
|
VÁCLAV HOLEČEK
|
Neaktivní
od 12.09.2014
|
jednatel |
06.01.2010 |
Adresa: |
26706, 5914221, Beroun, Hýskov, Hýskov, Souběžná, 255, Souběžná 255, 26706 Hýskov |
|
Martin Lagarde
|
Neaktivní
od 10.08.2015
|
jednatel |
16.12.2009 |
Adresa: |
35137, 12977489, Cheb, Luby, Tovární, 84 |
|
MARTIN LAGARDE
|
Neaktivní
od 10.08.2015
|
jednatel |
16.12.2009 |
Adresa: |
35137, 12977489, Cheb, Luby, Luby, Tovární, 84, Tovární 84, 35137 Luby |
|