Gabriela Milfortová
|
Aktivní
|
člen správní rady |
04.07.2024 |
Adresa: |
17000, 22301593, Praha, Holešovice, Heřmanova, 630, 34, Heřmanova 630/34, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
GABRIELA BRÁVNÍK MILFORTOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
13.11.2021 |
Adresa: |
25067, 15582752, Praha-východ, Klecany, Klecany, Mírová, 435 |
|
EVA ŠČUKA MORAVCOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
14.08.2019 |
Adresa: |
26716, 79564232, Beroun, Vysoký Újezd, Vysoký Újezd, Stodolní, 403 |
|
MUDr. JANA SYNKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
16.07.2015 |
Adresa: |
30100, 27395201, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Klatovská třída, 2867, 216 |
|
MUDr. JANA SYNKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
16.07.2015 |
Adresa: |
30100, 27395201, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Klatovská třída, 2867, 216, Klatovská třída 2867/216, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
GABRIELA MILFORTOVÁ
|
Neaktivní
od 04.07.2024
|
člen správní rady |
22.06.2024 |
Adresa: |
25067, 15582752, Praha-východ, Klecany, Klecany, Mírová, 435, Mírová 435, 25067 Klecany |
|
GABRIELA BRÁVNÍK MILFORTOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2024
|
člen správní rady |
13.11.2021 |
Adresa: |
25067, 15582752, Praha-východ, Klecany, Klecany, Mírová, 435, Mírová 435, 25067 Klecany |
|
GABRIELA BRÁVNÍK MILFORTOVÁ
|
Neaktivní
od 13.11.2021
|
člen správní rady |
28.10.2021 |
Adresa: |
17000, 22301593, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Heřmanova, 630, 34 |
|
GABRIELA BRÁVNÍK MILFORTOVÁ
|
Neaktivní
od 13.11.2021
|
člen správní rady |
28.10.2021 |
Adresa: |
17000, 22301593, Praha, Holešovice, Heřmanova, 630, 34, Heřmanova 630/34, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
GABRIELA MILFORTOVÁ
|
Neaktivní
od 28.10.2021
|
člen správní rady |
14.08.2021 |
Adresa: |
17000, 22301593, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Heřmanova, 630, 34 |
|
Gabriela Milfortová
|
Neaktivní
od 28.10.2021
|
člen správní rady |
14.08.2021 |
Adresa: |
17000, 22301593, Praha, Holešovice, Heřmanova, 630, 34, Heřmanova 630/34, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
EVA ŠČUKA MORAVCOVÁ
|
Neaktivní
od 28.06.2023
|
člen správní rady |
14.08.2019 |
Adresa: |
26716, 79564232, Beroun, Vysoký Újezd, Vysoký Újezd, Stodolní, 403, Stodolní 403, 26716 Vysoký Újezd |
|
EVA ŠČUKA MORAVCOVÁ
|
Neaktivní
od 14.08.2019
|
člen správní rady |
22.08.2014 |
Adresa: |
15500, 27650600, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, U dálnice, 2637 |
|
EVA ŠČUKA MORAVCOVÁ
|
Neaktivní
od 14.08.2019
|
člen správní rady |
22.08.2014 |
Adresa: |
15500, 27650600, Praha, Stodůlky, U dálnice, 2637, U dálnice 2637, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Eva Moravcová
|
Neaktivní
od 22.08.2014
|
člen správní rady |
26.01.2010 |
Adresa: |
74792, Chabičov, Háj ve Slezsku, Velká Strana, 22 |
|
MUDr. Jana Synková
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
předseda správní rady |
26.01.2010 |
Adresa: |
30100, Plzeň, Klatovská třída, 652/202A |
|
Gabriela Milfortová
|
Neaktivní
od 14.08.2021
|
člen správní rady |
26.01.2010 |
Adresa: |
17000, 22301593, Praha 7, Holešovice, Heřmanova, 630/34 |
|
Eva Moravcová
|
Neaktivní
od 22.08.2014
|
člen správní rady |
26.01.2010 |
Adresa: |
74792, 4535308, Opava, Háj ve Slezsku, Chabičov, Velká strana, 22, Velká strana 22, Chabičov, 74792 Háj ve Slezsku |
|
MUDr. Jana Synková
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
předseda správní rady |
26.01.2010 |
Adresa: |
652/202A, Plzeň, Klatovská třída, 30100, Klatovská třída 652/202A, 30100 Plzeň, Česká republika |
|
Gabriela Milfortová
|
Neaktivní
od 14.08.2021
|
člen správní rady |
26.01.2010 |
Adresa: |
17000, 22301593, Praha, Holešovice, Heřmanova, 630, 34, Heřmanova 630/34, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|