Stanislav Krpejš
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
13.08.2024 |
Adresa: |
32600, 24520985, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Rychtaříkova, 2354, 24, Rychtaříkova 2354/24, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
MARIE KRISTOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
13.08.2024 |
Adresa: |
33701, 20779500, Rokycany, Rokycany, Nové Město, Pivovarská, 983, Pivovarská 983, Nové Město, 33701 Rokycany |
|
MARIE KRISTOVÁ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
02.09.2020 |
Adresa: |
33701, 20779500, Rokycany, Rokycany, Nové Město, Pivovarská, 983 |
|
STANISLAV KRPEJŠ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
27.03.2014 |
Adresa: |
32600, 24520985, Plzeň, Východní Předměstí, Rychtaříkova, 2354, 24 |
|
MARIE KRISTOVÁ
|
Neaktivní
od 13.08.2024
|
Člen představenstva |
02.09.2020 |
Adresa: |
33701, 20779500, Rokycany, Rokycany, Nové Město, Pivovarská, 983, Pivovarská 983, Nové Město, 33701 Rokycany |
|
Stanislav Krpejš
|
Neaktivní
od 13.08.2024
|
předseda představenstva |
27.03.2014 |
Adresa: |
32600, 24520985, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Rychtaříkova, 2354, 24, Rychtaříkova 2354/24, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
HELENA ŠINDELÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 20.10.2014
|
člen představenstva |
04.08.2013 |
Adresa: |
32300, 26549026, Plzeň, Severní Předměstí, Pálavská, 1337, 83 |
|
HELENA ŠINDELÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 20.10.2014
|
člen představenstva |
04.08.2013 |
Adresa: |
32300, 26549026, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Pálavská, 1337, 83, Pálavská 1337/83, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
Helena Šindelářová
|
Neaktivní
od 04.08.2013
|
člen představenstva |
01.02.2010 |
Adresa: |
30100, Plzeň, Plaská, 1337/83 |
|
Ing. Radek Svoboda
|
Neaktivní
od 27.03.2014
|
předseda představenstva |
01.02.2010 |
Adresa: |
32600, 24520501, Plzeň, Nám. Milady Horákové, 5 |
|
Marie Kristová
|
Neaktivní
od 02.09.2020
|
člen představenstva |
01.02.2010 |
Adresa: |
33701, 20779500, Rokycany, Pivovarská, 983 |
|
Helena Šindelářová
|
Neaktivní
od 04.08.2013
|
člen představenstva |
01.02.2010 |
Adresa: |
1337/83, Plzeň, Plaská, 30100, Plaská 1337/83, 30100 Plzeň, Česká republika |
|
Ing. Radek Svoboda
|
Neaktivní
od 27.03.2014
|
předseda představenstva |
01.02.2010 |
Adresa: |
32600, 24520501, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, náměstí Milady Horákové, 2308, 5, náměstí Milady Horákové 2308/5, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
MARIE KRISTOVÁ
|
Neaktivní
od 02.09.2020
|
člen představenstva |
01.02.2010 |
Adresa: |
33701, 20779500, Rokycany, Rokycany, Nové Město, Pivovarská, 983, Pivovarská 983, Nové Město, 33701 Rokycany |
|