JAROSLAV RITSCHEL
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.07.2023 |
Adresa: |
34022, 6974058, Klatovy, Nýrsko, Nýrsko, Boženy Němcové, 796, Boženy Němcové 796, 34022 Nýrsko |
|
KAREL BUREŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.05.2021 |
Adresa: |
34022, 6974074, Klatovy, Nýrsko, Nýrsko, Boženy Němcové, 798 |
|
KAREL BUREŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.05.2021 |
Adresa: |
34022, 6974074, Klatovy, Nýrsko, Nýrsko, Boženy Němcové, 798, Boženy Němcové 798, 34022 Nýrsko |
|
JOSEF VOLÁK
|
Neaktivní
od 01.12.2021
|
jednatel |
30.04.2021 |
Adresa: |
34022, 6974058, Klatovy, Nýrsko, Nýrsko, Boženy Němcové, 796 |
|
JOSEF VOLÁK
|
Neaktivní
od 01.12.2021
|
jednatel |
30.04.2021 |
Adresa: |
34022, 6974058, Klatovy, Nýrsko, Nýrsko, Boženy Němcové, 796, Boženy Němcové 796, 34022 Nýrsko |
|
Josef Volák
|
Neaktivní
od 30.04.2021
|
jednatel |
08.07.2010 |
Adresa: |
34022, 6974058, Nýrsko, Boženy Němcové, 796 |
|
Karel Bureš
|
Neaktivní
od 03.05.2021
|
jednatel |
08.07.2010 |
Adresa: |
34022, 6974074, Nýrsko, Boženy Němcové, 798 |
|
JOSEF VOLÁK
|
Neaktivní
od 30.04.2021
|
jednatel |
08.07.2010 |
Adresa: |
34022, 6974058, Klatovy, Nýrsko, Nýrsko, Boženy Němcové, 796, Boženy Němcové 796, 34022 Nýrsko |
|
KAREL BUREŠ
|
Neaktivní
od 03.05.2021
|
jednatel |
08.07.2010 |
Adresa: |
34022, 6974074, Klatovy, Nýrsko, Nýrsko, Boženy Němcové, 798, Boženy Němcové 798, 34022 Nýrsko |
|