WERNER STEINBACHER
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.09.2022 |
Adresa: |
92536, Pfreimd, Dr. Kleber-Straße 20 |
|
WERNER STEINBACHER
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.09.2022 |
Adresa: |
Pfreimd, Dr. Kleber-Straße 20, 92536, Dr. Kleber-Straße 20, 92536 Pfreimd, Německo |
|
RADEK HODÁNEK
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
jednatel |
17.12.2015 |
Adresa: |
32300, 24429627, Plzeň, Bolevec, Manětínská, 1491, 1 |
|
RADEK HODÁNEK
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
jednatel |
17.12.2015 |
Adresa: |
32300, 24429627, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Manětínská, 1491, 1, Manětínská 1491/1, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
JANA KRÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 17.12.2015
|
jednatel |
03.08.2014 |
Adresa: |
34802, 15595951, Bor, Bor, Finská, 615 |
|
JANA KRÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 17.12.2015
|
jednatel |
03.08.2014 |
Adresa: |
34802, 15595951, Tachov, Bor, Bor, Finská, 615, Finská 615, 34802 Bor |
|
Klaus Pfeiffer-Wagner
|
Neaktivní
od 14.09.2022
|
jednatel |
07.02.2011 |
Adresa: |
92637 Weiden i.d. Opf., Hammerwegseidlung, 5c |
|
Klaus Pfeiffer-Wagner
|
Neaktivní
od 14.09.2022
|
jednatel |
07.02.2011 |
Adresa: |
5c, 92637 Weiden i.d. Opf., Hammerwegseidlung, Hammerwegseidlung, 92637 Weiden i.d. Opf., Německo |
|
Jana Králová
|
Neaktivní
od 03.08.2014
|
jednatel |
04.08.2010 |
Adresa: |
34802, 15595951, Bor, Finská, 615 |
|
JANA KRÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 03.08.2014
|
jednatel |
04.08.2010 |
Adresa: |
34802, 15595951, Tachov, Bor, Bor, Finská, 615, Finská 615, 34802 Bor |
|