PETR OPATRNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.03.2022 |
Adresa: |
33808, 7172907, Rokycany, Zbiroh, Zbiroh, Masarykovo náměstí, 166 |
|
PETR OPATRNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.03.2022 |
Adresa: |
33808, 7172907, Rokycany, Zbiroh, Zbiroh, Masarykovo náměstí, 166, Masarykovo náměstí 166, 33808 Zbiroh |
|
IVETA ROUSOVÁ
|
Neaktivní
od 25.03.2022
|
jednatel |
06.01.2021 |
Adresa: |
33808, 7174110, Rokycany, Zbiroh, Zbiroh, Bezručova, 287 |
|
IVETA ROUSOVÁ
|
Neaktivní
od 25.03.2022
|
jednatel |
06.01.2021 |
Adresa: |
33808, 7174110, Rokycany, Zbiroh, Zbiroh, Bezručova, 287, Bezručova 287, 33808 Zbiroh |
|
Iveta Rousová
|
Neaktivní
od 06.01.2021
|
jednatel |
29.08.2011 |
Adresa: |
33808, 7174110, Zbiroh, Bezručova, 287 |
|
IVETA ROUSOVÁ
|
Neaktivní
od 06.01.2021
|
jednatel |
29.08.2011 |
Adresa: |
33808, 7174110, Rokycany, Zbiroh, Zbiroh, Bezručova, 287, Bezručova 287, 33808 Zbiroh |
|
Ing. Karel Vrba
|
Neaktivní
od 19.07.2011
|
jednatel |
16.03.2011 |
Adresa: |
25301, 25475657, Chýně, K roklím, 196 |
|
Ing. KAREL VRBA
|
Neaktivní
od 19.07.2011
|
jednatel |
16.03.2011 |
Adresa: |
25303, 25475657, Praha-západ, Chýně, Chýně, K Roklím, 196, K Roklím 196, 25303 Chýně |
|