DAVID CHROMÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.02.2021 |
Adresa: |
43401, 5084377, Most, Most, Most, Zlatnická, 181, 15 |
|
DAVID CHROMÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.02.2021 |
Adresa: |
43401, 5084377, Most, Most, Most, Zlatnická, 181, 15, Zlatnická 181/15, 43401 Most |
|
DAVID CHROMÝ
|
Neaktivní
od 19.02.2021
|
jednatel |
01.09.2020 |
Adresa: |
43401, 5084491, Most, Most, Most, Zlatnická, 193, 27 |
|
DAVID CHROMÝ
|
Neaktivní
od 19.02.2021
|
jednatel |
01.09.2020 |
Adresa: |
43401, 5084491, Most, Most, Most, Zlatnická, 193, 27, Zlatnická 193/27, 43401 Most |
|
ROMAN VONDRYSKA
|
Neaktivní
od 16.03.2016
|
jednatel |
09.09.2013 |
Adresa: |
34004, 12056758, Železná Ruda, Železná Ruda, U Řezné, 372 |
|
MILOSLAV KULICH
|
Neaktivní
od 01.09.2020
|
jednatel |
09.09.2013 |
Adresa: |
34004, 25492667, Železná Ruda, Železná Ruda, Šumavská, 408 |
|
ROMAN VONDRYSKA
|
Neaktivní
od 16.03.2016
|
jednatel |
09.09.2013 |
Adresa: |
34004, 12056758, Klatovy, Železná Ruda, Železná Ruda, U Řezné, 372, U Řezné 372, 34004 Železná Ruda |
|
MILOSLAV KULICH
|
Neaktivní
od 01.09.2020
|
jednatel |
09.09.2013 |
Adresa: |
34004, 25492667, Klatovy, Železná Ruda, Železná Ruda, Šumavská, 408, Šumavská 408, 34004 Železná Ruda |
|
Milan Kříha
|
Neaktivní
od 09.09.2013
|
jednatel |
19.04.2011 |
Adresa: |
38601, 18438261, Strakonice, Zvolenská, 887 |
|
Milan Kříha
|
Neaktivní
od 09.09.2013
|
jednatel |
19.04.2011 |
Adresa: |
38601, 18438261, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Zvolenská, 887, Zvolenská 887, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
Lenka Boucová
|
Neaktivní
od 19.04.2011
|
jednatel |
23.03.2011 |
Adresa: |
32300, 24425991, Plzeň, Sokolovská, 126 |
|
LENKA BOUCOVÁ
|
Neaktivní
od 19.04.2011
|
jednatel |
23.03.2011 |
Adresa: |
32300, 24425991, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Sokolovská, 1131, 126, Sokolovská 1131/126, Bolevec, 32300 Plzeň |
|