JÁN BURIŠ
|
Neaktivní
od 15.07.2020
|
jednatel |
04.05.2016 |
Adresa: |
15000, 22103619, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Plzeňská, 2575, 208 |
|
PETER DANKO
|
Neaktivní
od 15.07.2020
|
jednatel |
04.05.2016 |
Adresa: |
99126, Nenince, Pažitná, 71, 14 |
|
JÁN BURIŠ
|
Neaktivní
od 15.07.2020
|
jednatel |
04.05.2016 |
Adresa: |
15000, 22103619, Praha, Smíchov, Plzeňská, 2575, 208, Plzeňská 2575/208, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
PETER DANKO
|
Neaktivní
od 15.07.2020
|
jednatel |
04.05.2016 |
Adresa: |
Nenince, Pažitná, 99126, 14, Pažitná 71/14, 99126 Nenince, Slovensko |
|
Jan Buriš
|
Neaktivní
od 04.05.2016
|
jednatel |
01.12.2011 |
Adresa: |
15000, 22103619, Praha, Plzeňská, 208 |
|
PETER DANKO
|
Neaktivní
od 04.05.2016
|
jednatel |
01.12.2011 |
Adresa: |
99126, Nenince, Pažitná, 71, 14 |
|
Jan Buriš
|
Neaktivní
od 04.05.2016
|
jednatel |
01.12.2011 |
Adresa: |
15000, 22103619, Praha, Smíchov, Plzeňská, 2575, 208, Plzeňská 2575/208, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
PETER DANKO
|
Neaktivní
od 04.05.2016
|
jednatel |
01.12.2011 |
Adresa: |
Nenince, Pažitná, 99126, 14, Pažitná 71/14, 99126 Nenince, Slovensko |
|
Mgr. Lukáš Zscherp
|
Neaktivní
od 01.12.2011
|
jednatel |
30.05.2011 |
Adresa: |
33011, Třemošná, Záluží u Plzně, 146 |
|
Mgr. LUKÁŠ ZSCHERP
|
Neaktivní
od 01.12.2011
|
jednatel |
30.05.2011 |
Adresa: |
33011, 756512, Plzeň-sever, Třemošná, Záluží, Do Kytorek, 146, Do Kytorek 146, Záluží, 33011 Třemošná |
|