HORST PISKAČ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.12.2015 |
Adresa: |
35002, 27731626, Cheb, Cheb, Cheb, Na Nivách, 2560, 10 |
|
HORST PISKAČ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.12.2015 |
Adresa: |
35002, 27731626, Cheb, Cheb, Cheb, Na Nivách, 2560, 10, Na Nivách 2560/10, 35002 Cheb |
|
HORST PISKAČ
|
Neaktivní
od 20.12.2015
|
jednatel |
17.12.2015 |
Adresa: |
35002, Cheb, Cheb, Cheb, Na Nivách, 2560, 10 |
|
HORST PISKAČ
|
Neaktivní
od 20.12.2015
|
jednatel |
17.12.2015 |
Adresa: |
35002, 27731626, Cheb, Cheb, Cheb, Na Nivách, 2560, 10, Na Nivách 2560/10, 35002 Cheb |
|
VERONIKA PENCOVÁ
|
Neaktivní
od 17.12.2015
|
Jednatel |
15.11.2013 |
Adresa: |
35002, 20846673, Cheb, Háje, Šumavská, 207, 27 |
|
VERONIKA PENCOVÁ
|
Neaktivní
od 17.12.2015
|
Jednatel |
15.11.2013 |
Adresa: |
35002, 20846673, Cheb, Cheb, Háje, Šumavská, 207, 27, Šumavská 207/27, Háje, 35002 Cheb |
|
MILOSLAV SVATÝ
|
Neaktivní
od 15.11.2013
|
jednatel |
14.02.2013 |
Adresa: |
35002, 20905581, Cheb, Cheb, Matěje Kopeckého, 1342, 16 |
|
MILOSLAV SVATÝ
|
Neaktivní
od 15.11.2013
|
jednatel |
14.02.2013 |
Adresa: |
35002, 20905581, Cheb, Cheb, Cheb, Matěje Kopeckého, 1342, 16, Matěje Kopeckého 1342/16, 35002 Cheb |
|
Stanislav Kučera
|
Neaktivní
od 15.11.2013
|
jednatel |
23.12.2011 |
Adresa: |
35002, 20877561, Cheb, Horní, 54, 9 |
|
Veronika Pencová
|
Neaktivní
od 15.11.2013
|
jednatel |
23.12.2011 |
Adresa: |
35002, 20846673, Cheb, Šumavská, 207, 27 |
|
Stanislav Kučera
|
Neaktivní
od 15.11.2013
|
jednatel |
23.12.2011 |
Adresa: |
35002, 20877561, Cheb, Cheb, Podhrad, Horní, 54, 9, Horní 54/9, Podhrad, 35002 Cheb |
|
VERONIKA PENCOVÁ
|
Neaktivní
od 15.11.2013
|
jednatel |
23.12.2011 |
Adresa: |
35002, 20846673, Cheb, Cheb, Háje, Šumavská, 207, 27, Šumavská 207/27, Háje, 35002 Cheb |
|