DAMIR HASIĆ
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.07.2024 |
Adresa: |
36001, 27254909, Karlovy Vary, Jenišov, Jenišov, Heřmánková, 232, Heřmánková 232, 36001 Jenišov |
|
DAMIR HASIĆ
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.03.2021 |
Adresa: |
36001, 11969644, Karlovy Vary, Otovice, Otovice, K Panelárně, 190 |
|
JAN PÁTEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.07.2019 |
Adresa: |
36301, 73709646, Karlovy Vary, Hájek, Hájek, 186 |
|
JAN PÁTEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.07.2019 |
Adresa: |
36301, 73709646, Karlovy Vary, Hájek, Hájek, 186, č.p. 186, 36301 Hájek |
|
DAMIR HASIĆ
|
Neaktivní
od 04.07.2024
|
Jednatel |
12.03.2021 |
Adresa: |
36001, 11969644, Karlovy Vary, Otovice, Otovice, K Panelárně, 190, K Panelárně 190, 36001 Otovice |
|
MIRSAD HASIĆ
|
Neaktivní
od 12.03.2021
|
Jednatel |
15.10.2015 |
Adresa: |
36001, 11969644, Karlovy Vary, Otovice, Otovice, K Panelárně, 190 |
|
MIRSAD HASIĆ
|
Neaktivní
od 12.03.2021
|
Jednatel |
15.10.2015 |
Adresa: |
36001, 11969644, Karlovy Vary, Otovice, Otovice, K Panelárně, 190, K Panelárně 190, 36001 Otovice |
|
MIRSAD HASIĆ
|
Neaktivní
od 15.10.2015
|
Jednatel |
10.09.2015 |
Adresa: |
36001, 11969083, Karlovy Vary, Otovice, Otovice, Hroznětínská, 130 |
|
MIRSAD HASIĆ
|
Neaktivní
od 15.10.2015
|
Jednatel |
10.09.2015 |
Adresa: |
36001, 11969083, Karlovy Vary, Otovice, Otovice, Hroznětínská, 130, Hroznětínská 130, 36001 Otovice |
|
MIRSAD HASIĆ
|
Neaktivní
od 10.09.2015
|
Jednatel |
25.01.2014 |
Adresa: |
36001, 11969644, Otovice, Otovice, K Panelárně, 190 |
|
JAN PÁTEK
|
Neaktivní
od 18.07.2019
|
Jednatel |
25.01.2014 |
Adresa: |
36301, 11912421, Hájek, Hájek, 43 |
|
MIRSAD HASIĆ
|
Neaktivní
od 10.09.2015
|
Jednatel |
25.01.2014 |
Adresa: |
36001, 11969644, Karlovy Vary, Otovice, Otovice, K Panelárně, 190, K Panelárně 190, 36001 Otovice |
|
JAN PÁTEK
|
Neaktivní
od 18.07.2019
|
Jednatel |
25.01.2014 |
Adresa: |
36301, 11912421, Karlovy Vary, Hájek, Hájek, 43, č.p. 43, 36301 Hájek |
|
Jan Pátek
|
Neaktivní
od 25.01.2014
|
jednatel |
17.02.2012 |
Adresa: |
36301, 11912421, Hájek, 43 |
|
Mirsad Hasić
|
Neaktivní
od 25.01.2014
|
jednatel |
17.02.2012 |
Adresa: |
36001, 11969644, Otovice, K Panelárně, 190 |
|
JAN PÁTEK
|
Neaktivní
od 25.01.2014
|
jednatel |
17.02.2012 |
Adresa: |
36301, 11912421, Karlovy Vary, Hájek, Hájek, 43, č.p. 43, 36301 Hájek |
|
MIRSAD HASIĆ
|
Neaktivní
od 25.01.2014
|
jednatel |
17.02.2012 |
Adresa: |
36001, 11969644, Karlovy Vary, Otovice, Otovice, K Panelárně, 190, K Panelárně 190, 36001 Otovice |
|