STANISLAV BENEŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.03.2020 |
Adresa: |
36001, 11969628, Karlovy Vary, Otovice, Otovice, Hroznětínská, 188 |
|
Stanislav Beneš
|
Aktivní
|
jednatel |
04.03.2020 |
Adresa: |
36001, 11969628, Karlovy Vary, Otovice, Otovice, Hroznětínská, 188, Hroznětínská 188, 36001 Otovice |
|
MICHAEL BENEŠ
|
Neaktivní
od 04.03.2020
|
jednatel |
03.10.2018 |
Adresa: |
36001, 20741553, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, nábřeží Jana Palacha, 1332, 56 |
|
MICHAEL BENEŠ
|
Neaktivní
od 04.03.2020
|
jednatel |
03.10.2018 |
Adresa: |
36001, 20741553, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, nábřeží Jana Palacha, 1332, 56, nábřeží Jana Palacha 1332/56, 36001 Karlovy Vary |
|
MICHAEL BENEŠ
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
12.10.2016 |
Adresa: |
36001, 11969628, Karlovy Vary, Otovice, Otovice, Hroznětínská, 188 |
|
Michael Beneš
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
12.10.2016 |
Adresa: |
36001, 11969628, Karlovy Vary, Otovice, Otovice, Hroznětínská, 188, Hroznětínská 188, 36001 Otovice |
|
Olga Chernyshova
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
jednatel |
24.06.2014 |
Adresa: |
423230 Bugulma, Gogola 66/13 |
|
Olga Chernyshova
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
jednatel |
24.06.2014 |
Adresa: |
423230 Bugulma, Gogola 66/13, Gogola 66/13, 423230 Bugulma, Rusko |
|
Olga Chernyshova
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
jednatel |
27.02.2012 |
Adresa: |
423230, Bugulma, Gafiatullina, 47, 81 |
|
Olga Chernyshova
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
jednatel |
27.02.2012 |
Adresa: |
Bugulma, Gafiatullina, 423230, 81, Gafiatullina 47/81, 423230 Bugulma, Rusko |
|