RADKA FIŠEROVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2018
|
Místopředseda představenstva |
01.03.2018 |
Adresa: |
25101, 12727652, Praha-východ, Říčany, Říčany, Boubínská, 1083, 3 |
|
RADKA FIŠEROVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2018
|
Místopředseda představenstva |
01.03.2018 |
Adresa: |
25101, 12727652, Praha-východ, Říčany, Říčany, Boubínská, 1083, 3, Boubínská 1083/3, 25101 Říčany |
|
RNDr. DAVID SLABÍK
|
Neaktivní
od 01.03.2018
|
Místopředseda představenstva |
10.09.2015 |
Adresa: |
62000, 26771381, Brno, Tuřany, Moravská, 838, 35 |
|
TOMÁŠ GAŠPAR
|
Neaktivní
od 30.06.2018
|
Člen představenstva |
10.09.2015 |
Adresa: |
25210, 12817481, Mníšek pod Brdy, Mníšek pod Brdy, 9. května, 836 |
|
RNDr. DAVID SLABÍK
|
Neaktivní
od 01.03.2018
|
Místopředseda představenstva |
10.09.2015 |
Adresa: |
62000, 26771381, Brno-město, Brno, Tuřany, Moravská, 838, 35, Moravská 838/35, Tuřany, 62000 Brno |
|
TOMÁŠ GAŠPAR
|
Neaktivní
od 30.06.2018
|
Člen představenstva |
10.09.2015 |
Adresa: |
25210, 12817481, Praha-západ, Mníšek pod Brdy, Mníšek pod Brdy, 9. května, 836, 9. května 836, 25210 Mníšek pod Brdy |
|
KAMIL DOLEŽEL
|
Neaktivní
od 30.06.2018
|
Předseda představenstva |
18.08.2015 |
Adresa: |
25744, 3021955, Netvořice, Netvořice, Západní, 269 |
|
KAMIL DOLEŽEL
|
Neaktivní
od 30.06.2018
|
Předseda představenstva |
18.08.2015 |
Adresa: |
25744, 3021955, Benešov, Netvořice, Netvořice, Západní, 269, Západní 269, 25744 Netvořice |
|
LUDMILA ČUNKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2018
|
člen |
28.02.2015 |
Adresa: |
75501, 24294608, Vsetín, Vsetín, MUDr. Františka Sovy, 65 |
|
LUDMILA ČUNKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2018
|
člen |
28.02.2015 |
Adresa: |
75501, 24294608, Vsetín, Vsetín, Vsetín, MUDr. Františka Sovy, 65, MUDr. Františka Sovy 65, 75501 Vsetín |
|
JAKUB MAJOR
|
Neaktivní
od 28.02.2015
|
člen |
19.08.2013 |
Adresa: |
25301, 26059622, Hostivice, Hostivice, Řehníkova, 2138 |
|
PETER LEDNICKÝ
|
Neaktivní
od 18.08.2015
|
předseda |
19.08.2013 |
Adresa: |
03601, Martin, Brezová 10633/15 |
|
DAVID SLABÍK
|
Neaktivní
od 10.09.2015
|
člen |
19.08.2013 |
Adresa: |
62000, 26771381, Brno, Tuřany, Moravská, 838, 35 |
|
JAKUB MAJOR
|
Neaktivní
od 28.02.2015
|
člen |
19.08.2013 |
Adresa: |
25301, 26059622, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Řehníkova, 2138, Řehníkova 2138, 25301 Hostivice |
|
PETER LEDNICKÝ
|
Neaktivní
od 18.08.2015
|
předseda |
19.08.2013 |
Adresa: |
Martin, Brezová 10633/15, 03601, Brezová 10633/15, 03601 Martin, Slovensko |
|
DAVID SLABÍK
|
Neaktivní
od 10.09.2015
|
člen |
19.08.2013 |
Adresa: |
62000, 26771381, Brno-město, Brno, Tuřany, Moravská, 838, 35, Moravská 838/35, Tuřany, 62000 Brno |
|
JAN KRZEWIŃSKI
|
Neaktivní
od 19.08.2013
|
předseda |
12.02.2013 |
Adresa: |
02-933, Varšava, Okrężna 74 |
|
PETER LEDNICKÝ
|
Neaktivní
od 19.08.2013
|
člen |
12.02.2013 |
Adresa: |
03601, Martin, Brezová 10633/15 |
|
JOZEF KARLÍK
|
Neaktivní
od 19.08.2013
|
člen |
12.02.2013 |
Adresa: |
08001, Prešov, Volgogradská 18 |
|
JAN KRZEWIŃSKI
|
Neaktivní
od 19.08.2013
|
předseda |
12.02.2013 |
Adresa: |
Varšava, Okrężna 74, 02-933, Okrężna 74, 02-933 Varšava, Polsko |
|
PETER LEDNICKÝ
|
Neaktivní
od 19.08.2013
|
člen |
12.02.2013 |
Adresa: |
Martin, Brezová 10633/15, 03601, Brezová 10633/15, 03601 Martin, Slovensko |
|
JOZEF KARLÍK
|
Neaktivní
od 19.08.2013
|
člen |
12.02.2013 |
Adresa: |
Prešov, Volgogradská 18, 08001, Volgogradská 18, 08001 Prešov, Slovensko |
|
JAN KRZEWIŃSKI
|
Neaktivní
od 12.02.2013
|
člen představenstva |
14.12.2012 |
Adresa: |
02-933, Varšava, Okrężna 74 |
|
JAN KRZEWIŃSKI
|
Neaktivní
od 12.02.2013
|
člen představenstva |
14.12.2012 |
Adresa: |
Varšava, Okrężna 74, 02-933, Okrężna 74, 02-933 Varšava, Polsko |
|
Veronika Beránková
|
Neaktivní
od 14.12.2012
|
člen představenstva |
14.11.2012 |
Adresa: |
27203, 1382501, Kladno, Dubí, Jeseniova, 278 |
|
Veronika Beránková
|
Neaktivní
od 14.12.2012
|
člen představenstva |
14.11.2012 |
Adresa: |
27203, 1382501, Kladno, Kladno, Dubí, Jeseniova, 278, Jeseniova 278, Dubí, 27203 Kladno |
|