Mgr. ZUZANA ČUMPELÍKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
19.05.2021 |
Adresa: |
13000, 21765634, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Soběslavská, 2257, 35 |
|
LUCIE BREJCHOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.05.2021 |
Adresa: |
13000, 21765634, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Soběslavská, 2257, 35 |
|
Mgr. ZUZANA ČUMPELÍKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
19.05.2021 |
Adresa: |
13000, 21765634, Praha, Vinohrady, Soběslavská, 2257, 35, Soběslavská 2257/35, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
LUCIE BREJCHOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.05.2021 |
Adresa: |
13000, 21765634, Praha, Vinohrady, Soběslavská, 2257, 35, Soběslavská 2257/35, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
akad.mal. IVANA HANZLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
17.12.2012 |
Adresa: |
13000, 21765634, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Soběslavská, 2257, 35 |
|
akad.mal. Ivana Hanzlíková
|
Aktivní
|
předseda výboru |
17.12.2012 |
Adresa: |
13000, 21765634, Praha, Vinohrady, Soběslavská, 2257, 35, Soběslavská 2257/35, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
IVANA ČUMPELÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.05.2021
|
člen výboru |
11.02.2016 |
Adresa: |
13000, 21765634, Praha, Vinohrady, Soběslavská, 2257, 35 |
|
IVANA ČUMPELÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.05.2021
|
člen výboru |
11.02.2016 |
Adresa: |
13000, 21765634, Praha, Vinohrady, Soběslavská, 2257, 35, Soběslavská 2257/35, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
ZBYNĚK ČERNÍK
|
Neaktivní
od 11.02.2016
|
člen výboru |
01.02.2013 |
Adresa: |
13000, 21765634, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Soběslavská, 2257, 35 |
|
Zbyněk Černík
|
Neaktivní
od 11.02.2016
|
člen výboru |
01.02.2013 |
Adresa: |
13000, 21765634, Praha, Vinohrady, Soběslavská, 2257, 35, Soběslavská 2257/35, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Václav Blažek
|
Neaktivní
od 01.02.2013
|
člen výboru |
17.12.2012 |
Adresa: |
13000, 21765634, Praha 3, Vinohrady, Soběslavská, 2257, 35 |
|
Milan Kortus
|
Neaktivní
od 25.01.2021
|
místopředseda výboru |
17.12.2012 |
Adresa: |
13000, 21765634, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Soběslavská, 2257, 35 |
|
Václav Blažek
|
Neaktivní
od 01.02.2013
|
člen výboru |
17.12.2012 |
Adresa: |
13000, 21765634, Praha, Vinohrady, Soběslavská, 2257, 35, Soběslavská 2257/35, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Milan Kortus
|
Neaktivní
od 25.01.2021
|
místopředseda výboru |
17.12.2012 |
Adresa: |
13000, 21765634, Praha, Vinohrady, Soběslavská, 2257, 35, Soběslavská 2257/35, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|