MIROSŁAWA WRZESIEŃ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.07.2022 |
Adresa: |
42-202, Częstochowa, Kościelna 38 |
|
MIROSŁAWA WRZESIEŃ
|
Neaktivní
od 26.08.2024
|
jednatel |
14.07.2022 |
Adresa: |
Częstochowa, Kościelna 38, 42-202, Kościelna 38, 42-202 Częstochowa, Polsko |
|
MIROSLAWA WRZESIEN
|
Neaktivní
od 14.07.2022
|
jednatel |
06.04.2022 |
Adresa: |
42-202, Częstochowa, Kościelna 38 |
|
MIROSLAWA WRZESIEN
|
Neaktivní
od 14.07.2022
|
jednatel |
06.04.2022 |
Adresa: |
Częstochowa, Kościelna 38, 42-202, Kościelna 38, 42-202 Częstochowa, Polsko |
|
MAREK KOKOT
|
Neaktivní
od 06.04.2022
|
Jednatel |
06.01.2021 |
Adresa: |
42-208, Częstochowa, 8 Adama Bienia M 78 |
|
MAREK KOKOT
|
Neaktivní
od 06.04.2022
|
Jednatel |
06.01.2021 |
Adresa: |
Częstochowa, 8 Adama Bienia M 78, 42-208, 8 Adama Bienia M 78, 42-208 Częstochowa, Polsko |
|
KAMIL ADAMEC
|
Neaktivní
od 06.01.2021
|
Jednatel |
08.06.2020 |
Adresa: |
73912, 12477664, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 495 |
|
KAMIL ADAMEC
|
Neaktivní
od 06.01.2021
|
Jednatel |
08.06.2020 |
Adresa: |
73912, 12477664, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 495, č.p. 495, 73912 Čeladná |
|
KATARZYNA KALINOWSKA
|
Neaktivní
od 08.06.2020
|
jednatel |
27.03.2018 |
Adresa: |
71200, 3148874, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Bohumínská, 252, 121 |
|
KATARZYNA KALINOWSKA
|
Neaktivní
od 08.06.2020
|
jednatel |
27.03.2018 |
Adresa: |
71200, 3148874, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Bohumínská, 252, 121, Bohumínská 252/121, Muglinov, 71200 Ostrava |
|
KATARZYNA KALINOWSKA
|
Neaktivní
od 27.03.2018
|
jednatel |
19.01.2015 |
Adresa: |
88100, Inowrocław, Generała Sikorskiego 26 m.1 |
|
KATARZYNA KALINOWSKA
|
Neaktivní
od 27.03.2018
|
jednatel |
19.01.2015 |
Adresa: |
Inowrocław, Generała Sikorskiego 26 m.1, 88100, Generała Sikorskiego 26 m.1, 88100 Inowrocław, Polsko |
|
KARIN PEROUTKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.01.2015
|
jednatel |
04.01.2013 |
Adresa: |
71300, 3142086, Ostrava, Heřmanice, Koněvova, 220, 29 |
|
KARIN PEROUTKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.01.2015
|
jednatel |
04.01.2013 |
Adresa: |
71300, 3142086, Ostrava-město, Ostrava, Heřmanice, Koněvova, 220, 29, Koněvova 220/29, Heřmanice, 71300 Ostrava |
|
PaedDr. Marie Maňasová
|
Neaktivní
od 04.01.2013
|
jednatel |
19.11.2012 |
Adresa: |
15800, 22124128, Praha 5, Stodůlky, Husníkova, 2082, 12 |
|
PaedDr. MARIE MAŇASOVÁ
|
Neaktivní
od 04.01.2013
|
jednatel |
19.11.2012 |
Adresa: |
15800, 22124128, Praha, Stodůlky, Husníkova, 2082, 12, Husníkova 2082/12, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|