ROMAN PETERKA
|
Aktivní
|
jednatel |
12.01.2022 |
Adresa: |
19000, 28413695, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Kytlická, 862, 6 |
|
ROMAN PETERKA
|
Aktivní
|
jednatel |
12.01.2022 |
Adresa: |
19000, 28413695, Praha, Prosek, Kytlická, 862, 6, Kytlická 862/6, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
VLASTA VALENTOVÁ
|
Neaktivní
od 12.01.2022
|
jednatel |
08.01.2021 |
Adresa: |
19300, 22440666, Hlavní město Praha, Praha, Horní Počernice, Běchorská, 1122, 37 |
|
VLASTA VALENTOVÁ
|
Neaktivní
od 12.01.2022
|
jednatel |
08.01.2021 |
Adresa: |
19300, 22440666, Praha, Horní Počernice, Běchorská, 1122, 37, Běchorská 1122/37, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Jiří Tumpach
|
Neaktivní
od 03.04.2013
|
jednatel |
21.11.2012 |
Adresa: |
19000, 22508546, Praha 9, Prosek, Jablonecká, 717, 5 |
|
Vlasta Valentová
|
Neaktivní
od 08.01.2021
|
jednatel |
21.11.2012 |
Adresa: |
18600, 22351132, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Vítkova, 247, 7 |
|
Jiří Tumpach
|
Neaktivní
od 03.04.2013
|
jednatel |
21.11.2012 |
Adresa: |
19000, 22508546, Praha, Prosek, Jablonecká, 717, 5, Jablonecká 717/5, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Vlasta Valentová
|
Neaktivní
od 08.01.2021
|
jednatel |
21.11.2012 |
Adresa: |
18600, 22351132, Praha, Karlín, Vítkova, 247, 7, Vítkova 247/7, Karlín, 18600 Praha 8 |
|