Ing. ŠÁRKA OGROCKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.10.2017 |
Adresa: |
50003, 23907738, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, třída SNP, 583, 9 |
|
Ing. ŠÁRKA OGROCKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.10.2017 |
Adresa: |
50003, 23907738, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, třída SNP, 583, 9, třída SNP 583/9, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
Mgr. PAVEL KUBIZŇÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
03.12.2016 |
Adresa: |
50003, 23903538, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Uhelná, 160, 24 |
|
Mgr. PAVEL KUBIZŇÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
03.12.2016 |
Adresa: |
50003, 23903538, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Uhelná, 160, 24, Uhelná 160/24, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
Mgr. PAVEL KUBIZŇÁK
|
Neaktivní
od 03.12.2016
|
jednatel |
12.01.2015 |
Adresa: |
54982, 7232471, Vernéřovice, Vernéřovice, 243 |
|
Mgr. PAVEL KUBIZŇÁK
|
Neaktivní
od 03.12.2016
|
jednatel |
12.01.2015 |
Adresa: |
54982, 7232471, Náchod, Vernéřovice, Vernéřovice, 243, č.p. 243, 54982 Vernéřovice |
|
Mgr. PAVEL KUBIZŇÁK
|
Neaktivní
od 27.08.2013
|
jednatel |
21.11.2012 |
Adresa: |
54982, 7232471, Vernéřovice, Vernéřovice, 243 |
|
Ing. ŠÁRKA OGROCKÁ
|
Neaktivní
od 25.10.2017
|
jednatel |
21.11.2012 |
Adresa: |
26101, 23019620, Příbram, Příbram VIII, Čechovská, 63 |
|
Mgr. PAVEL KUBIZŇÁK
|
Neaktivní
od 27.08.2013
|
jednatel |
21.11.2012 |
Adresa: |
54982, 7232471, Náchod, Vernéřovice, Vernéřovice, 243, č.p. 243, 54982 Vernéřovice |
|
Ing. ŠÁRKA OGROCKÁ
|
Neaktivní
od 25.10.2017
|
jednatel |
21.11.2012 |
Adresa: |
26101, 23019620, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Čechovská, 63, Čechovská 63, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|