Ing. LUBOMÍR MALÍK
|
Neaktivní
od 31.12.2021
|
jednatel |
08.11.2021 |
Adresa: |
68605, 27735630, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mařatice, Strmá, 524 |
|
Ing. LUBOMÍR MALÍK
|
Neaktivní
od 31.12.2021
|
jednatel |
08.11.2021 |
Adresa: |
68605, 27735630, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mařatice, Strmá, 524, Strmá 524, Mařatice, 68605 Uherské Hradiště |
|
Ing. JAN ŠLECHTA
|
Neaktivní
od 08.11.2021
|
jednatel |
06.10.2017 |
Adresa: |
67522, 74425234, Třebíč, Stařeč, Stařeč, Nádražní, 550 |
|
Ing. JAN ŠLECHTA
|
Neaktivní
od 08.11.2021
|
jednatel |
06.10.2017 |
Adresa: |
67522, 74425234, Třebíč, Stařeč, Stařeč, Nádražní, 550, Nádražní 550, 67522 Stařeč |
|
Ing. ZDENĚK POP
|
Neaktivní
od 06.10.2017
|
jednatel |
21.08.2017 |
Adresa: |
68605, 27691675, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mařatice, Jižní, 1700 |
|
Ing. ZDENĚK POP
|
Neaktivní
od 06.10.2017
|
jednatel |
21.08.2017 |
Adresa: |
68605, 27691675, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mařatice, Jižní, 1700, Jižní 1700, Mařatice, 68605 Uherské Hradiště |
|
Ing. LUBOMÍR MALÍK
|
Neaktivní
od 21.08.2017
|
jednatel |
07.05.2016 |
Adresa: |
68605, 27735630, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mařatice, Strmá, 524 |
|
Ing. LUBOMÍR MALÍK
|
Neaktivní
od 21.08.2017
|
jednatel |
07.05.2016 |
Adresa: |
68605, 27735630, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mařatice, Strmá, 524, Strmá 524, Mařatice, 68605 Uherské Hradiště |
|
Ing. LUBOMÍR MALÍK
|
Neaktivní
od 07.05.2016
|
jednatel |
24.06.2015 |
Adresa: |
68601, 18961851, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mojmírova, 789 |
|
Ing. VLADIMÍR MEISTER
|
Neaktivní
od 21.08.2017
|
jednatel |
24.06.2015 |
Adresa: |
16000, 27398030, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Suttnerové, 815, 19 |
|
Ing. LUBOMÍR MALÍK
|
Neaktivní
od 07.05.2016
|
jednatel |
24.06.2015 |
Adresa: |
68601, 18961851, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mojmírova, 789, Mojmírova 789, 68601 Uherské Hradiště |
|
Ing. VLADIMÍR MEISTER
|
Neaktivní
od 21.08.2017
|
jednatel |
24.06.2015 |
Adresa: |
16000, 27398030, Praha, Vokovice, Suttnerové, 815, 19, Suttnerové 815/19, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
MICHAL BAHULA
|
Neaktivní
od 24.06.2015
|
jednatel |
19.12.2012 |
Adresa: |
68606, 18964753, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1114 |
|
MICHAL BAHULA
|
Neaktivní
od 24.06.2015
|
jednatel |
19.12.2012 |
Adresa: |
68606, 18964753, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1114, Štěpnická 1114, 68606 Uherské Hradiště |
|
Mgr. Jan Lustig
|
Neaktivní
od 19.12.2012
|
jednatel |
30.11.2012 |
Adresa: |
16900, 22173331, Praha 6, Břevnov, Moravanů, 2153, 37 |
|
Mgr. Jan Lustig
|
Neaktivní
od 19.12.2012
|
jednatel |
30.11.2012 |
Adresa: |
16900, 22173331, Praha, Břevnov, Moravanů, 2153, 37, Moravanů 2153/37, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|