DAVID TEINER
|
Aktivní
|
jednatel |
10.03.2023 |
Adresa: |
69201, 15302652, Břeclav, Mikulov, Mikulov, Piaristů, 285, 25, Piaristů 285/25, 69201 Mikulov |
|
DAVID TEINER
|
Aktivní
|
jednatel |
01.09.2021 |
Adresa: |
66467, 13257021, Brno-venkov, Syrovice, Syrovice, 225 |
|
PAVEL FREISLEBEN
|
Aktivní
|
jednatel |
19.09.2016 |
Adresa: |
15200, 26551241, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Filmařská, 1154, 21 |
|
PAVEL FREISLEBEN
|
Aktivní
|
jednatel |
19.09.2016 |
Adresa: |
15200, 26551241, Praha, Hlubočepy, Filmařská, 1154, 21, Filmařská 1154/21, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
DAVID TEINER
|
Neaktivní
od 10.03.2023
|
jednatel |
01.09.2021 |
Adresa: |
66467, 13257021, Brno-venkov, Syrovice, Syrovice, 225, č.p. 225, 66467 Syrovice |
|
DAVID TEINER
|
Neaktivní
od 01.09.2021
|
jednatel |
19.09.2016 |
Adresa: |
61600, 19603011, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Luční, 2556, 26 |
|
DAVID TEINER
|
Neaktivní
od 01.09.2021
|
jednatel |
19.09.2016 |
Adresa: |
61600, 19603011, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Luční, 2556, 26, Luční 2556/26, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
VLASTIMIL KŘIVAN
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
jednatel |
28.01.2014 |
Adresa: |
68354, 441015, Bošovice, Bošovice, Nová, 349 |
|
VLASTIMIL KŘIVAN
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
jednatel |
28.01.2014 |
Adresa: |
68354, 441015, Vyškov, Bošovice, Bošovice, Nová, 349, Nová 349, 68354 Bošovice |
|
PaedDr. Marie Maňasová
|
Neaktivní
od 28.01.2014
|
jednatel |
03.12.2012 |
Adresa: |
15800, 22124128, Praha 5, Stodůlky, Husníkova, 2082, 12 |
|
PaedDr. MARIE MAŇASOVÁ
|
Neaktivní
od 28.01.2014
|
jednatel |
03.12.2012 |
Adresa: |
15800, 22124128, Praha, Stodůlky, Husníkova, 2082, 12, Husníkova 2082/12, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|