MARIAN LENCHAK
|
Aktivní
|
jednatel |
28.11.2018 |
Adresa: |
Užgorod, Ševčenka 30 |
|
MARIAN LENCHAK
|
Aktivní
|
jednatel |
28.11.2018 |
Adresa: |
Užgorod, Ševčenka 30, Ševčenka 30, Užgorod, Ukrajina |
|
JANA ŘEDINOVÁ
|
Neaktivní
od 28.11.2018
|
jednatel |
25.09.2014 |
Adresa: |
12000, 21736146, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Gorazdova, 1994, 9 |
|
JANA ŘEDINOVÁ
|
Neaktivní
od 28.11.2018
|
jednatel |
25.09.2014 |
Adresa: |
12000, 21736146, Praha, Nové Město, Gorazdova, 1994, 9, Gorazdova 1994/9, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
KATERYNA SKRYPNIK
|
Neaktivní
od 28.11.2018
|
jednatel |
04.07.2013 |
Adresa: |
14900, 21842612, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Kahovská, 1705, 4 |
|
KATERYNA SKRYPNIK
|
Neaktivní
od 28.11.2018
|
jednatel |
04.07.2013 |
Adresa: |
14900, 21842612, Praha, Chodov, Kahovská, 1705, 4, Kahovská 1705/4, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
JAKUB VONDRÁČEK
|
Neaktivní
od 04.07.2013
|
jednatel |
10.12.2012 |
Adresa: |
13000, 21767467, Praha 3, Žižkov, Kubelíkova, 35, 5 |
|
JAKUB VONDRÁČEK
|
Neaktivní
od 04.07.2013
|
jednatel |
10.12.2012 |
Adresa: |
13000, 21767467, Praha, Žižkov, Kubelíkova, 35, 5, Kubelíkova 35/5, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|