JOSEF SKALA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
16.05.2018 |
Adresa: |
25801, 78041244, Benešov, Vlašim, Vlašim, Jana Zajíce, 1977 |
|
JOSEF SKALA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
16.05.2018 |
Adresa: |
25801, 78041244, Benešov, Vlašim, Vlašim, Jana Zajíce, 1977, Jana Zajíce 1977, 25801 Vlašim |
|
PATRIK ROZSÍVAL
|
Aktivní
|
člen představenstva |
03.09.2014 |
Adresa: |
46008, 42574714, Liberec, Liberec XIX-Horní Hanychov, Varšavská, 435 |
|
PATRIK ROZSÍVAL
|
Aktivní
|
člen představenstva |
03.09.2014 |
Adresa: |
46008, 42574714, Liberec, Liberec, Liberec XIX-Horní Hanychov, Varšavská, 435, Varšavská 435, Liberec XIX-Horní Hanychov, 46008 Liberec |
|
Bc. LUKÁŠ SEIDL
|
Neaktivní
od 28.05.2015
|
člen představenstva |
24.06.2014 |
Adresa: |
25801, 25984250, Vlašim, Vlašim, J. V. Sládka, 1827 |
|
JOSEF SKALA
|
Neaktivní
od 16.05.2018
|
člen představenstva |
24.06.2014 |
Adresa: |
25801, 3112845, Vlašim, Vlašim, Komenského, 1471 |
|
Bc. LUKÁŠ SEIDL
|
Neaktivní
od 28.05.2015
|
člen představenstva |
24.06.2014 |
Adresa: |
25801, 25984250, Benešov, Vlašim, Vlašim, J. V. Sládka, 1827, J. V. Sládka 1827, 25801 Vlašim |
|
JOSEF SKALA
|
Neaktivní
od 16.05.2018
|
člen představenstva |
24.06.2014 |
Adresa: |
25801, 3112845, Benešov, Vlašim, Vlašim, Komenského, 1471, Komenského 1471, 25801 Vlašim |
|
MARIE MAŇASOVÁ
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
člen představenstva |
12.12.2012 |
Adresa: |
15800, 22124128, Praha 5, Stodůlky, Husníkova, 2082, 12 |
|
MARIE MAŇASOVÁ
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
člen představenstva |
12.12.2012 |
Adresa: |
15800, 22124128, Praha, Stodůlky, Husníkova, 2082, 12, Husníkova 2082/12, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|