MILAN KOSTROUN
|
Neaktivní
od 29.11.2019
|
člen představenstva |
08.03.2019 |
Adresa: |
37804, 2205467, Jindřichův Hradec, Chlum u Třeboně, Chlum u Třeboně, 361 |
|
MILAN KOSTROUN
|
Neaktivní
od 29.11.2019
|
člen představenstva |
08.03.2019 |
Adresa: |
37804, 2205467, Jindřichův Hradec, Chlum u Třeboně, Chlum u Třeboně, 361, č.p. 361, 37804 Chlum u Třeboně |
|
MILAN KOSTROUN
|
Neaktivní
od 08.03.2019
|
člen představenstva |
14.03.2018 |
Adresa: |
19016, 22522549, Hlavní město Praha, Praha, Újezd nad Lesy, Staroklánovická, 260 |
|
MILAN KOSTROUN
|
Neaktivní
od 08.03.2019
|
člen představenstva |
14.03.2018 |
Adresa: |
19016, 22522549, Praha, Újezd nad Lesy, Staroklánovická, 260, Staroklánovická 260, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
LUKÁŠ DLAB
|
Neaktivní
od 14.03.2018
|
člen představenstva |
09.10.2013 |
Adresa: |
14300, 26095904, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Písková, 830, 25 |
|
LUKÁŠ DLAB
|
Neaktivní
od 14.03.2018
|
člen představenstva |
09.10.2013 |
Adresa: |
14300, 26095904, Praha, Modřany, Písková, 830, 25, Písková 830/25, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 09.10.2013
|
člen představenstva |
19.12.2012 |
Adresa: |
14700, 21809739, Praha 4, Braník, Machovcova, 1278, 19 |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 09.10.2013
|
člen představenstva |
19.12.2012 |
Adresa: |
14700, 21809739, Praha, Braník, Machovcova, 1278, 19, Machovcova 1278/19, Braník, 14700 Praha 4 |
|