KAMILA PAŘÍZKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
17.02.2019 |
Adresa: |
43949, 73790656, Louny, Staňkovice, Staňkovice, Jílová, 240 |
|
PETR PAŘÍZEK
|
Aktivní
|
jednatel |
17.02.2019 |
Adresa: |
43949, 73790656, Louny, Staňkovice, Staňkovice, Jílová, 240 |
|
KAMILA PAŘÍZKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
17.02.2019 |
Adresa: |
43949, 73790656, Louny, Staňkovice, Staňkovice, Jílová, 240, Jílová 240, 43949 Staňkovice |
|
PETR PAŘÍZEK
|
Aktivní
|
jednatel |
17.02.2019 |
Adresa: |
43949, 73790656, Louny, Staňkovice, Staňkovice, Jílová, 240, Jílová 240, 43949 Staňkovice |
|
KAMILA PAŘÍZKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.02.2019
|
jednatel |
31.01.2018 |
Adresa: |
43949, 73790656, Louny, Staňkovice, Staňkovice, Sídliště, 240 |
|
PETR PAŘÍZEK
|
Neaktivní
od 17.02.2019
|
jednatel |
31.01.2018 |
Adresa: |
43949, 73790656, Louny, Staňkovice, Staňkovice, Sídliště, 240 |
|
KAMILA PAŘÍZKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.02.2019
|
jednatel |
31.01.2018 |
Adresa: |
43949, 73790656, Louny, Staňkovice, Staňkovice, Jílová, 240, Jílová 240, 43949 Staňkovice |
|
PETR PAŘÍZEK
|
Neaktivní
od 17.02.2019
|
jednatel |
31.01.2018 |
Adresa: |
43949, 73790656, Louny, Staňkovice, Staňkovice, Jílová, 240, Jílová 240, 43949 Staňkovice |
|
ZDENĚK COUFAL
|
Neaktivní
od 31.01.2018
|
jednatel |
27.05.2014 |
Adresa: |
16900, 22267484, Hlavní město Praha, Praha, Střešovice, Na Hubálce, 988, 7 |
|
ZDENĚK COUFAL
|
Neaktivní
od 31.01.2018
|
jednatel |
27.05.2014 |
Adresa: |
16900, 22267484, Praha, Střešovice, Na Hubálce, 988, 7, Na Hubálce 988/7, Střešovice, 16900 Praha 6 |
|
Zdeněk Coufal
|
Neaktivní
od 31.01.2018
|
jednatel |
10.04.2014 |
Adresa: |
44001, 9242619, Louny, Louny, V domcích, 2592 |
|
Zdeněk Coufal
|
Neaktivní
od 31.01.2018
|
jednatel |
10.04.2014 |
Adresa: |
44001, 9242619, Louny, Louny, Louny, V Domcích, 2592, V Domcích 2592, 44001 Louny |
|
Zdeněk Coufal
|
Neaktivní
od 10.04.2014
|
jednatel |
08.01.2013 |
Adresa: |
44001, 9242619, Louny, Louny, V domcích, 2592 |
|
Zdeněk Coufal
|
Neaktivní
od 27.05.2014
|
jednatel |
08.01.2013 |
Adresa: |
16900, 22267484, Praha 6, Střešovice, Na Hubálce, 988, 7 |
|
Zdeněk Coufal
|
Neaktivní
od 10.04.2014
|
jednatel |
08.01.2013 |
Adresa: |
44001, 9242619, Louny, Louny, Louny, V Domcích, 2592, V Domcích 2592, 44001 Louny |
|
ZDENĚK COUFAL
|
Neaktivní
od 27.05.2014
|
jednatel |
08.01.2013 |
Adresa: |
16900, 22267484, Praha, Střešovice, Na Hubálce, 988, 7, Na Hubálce 988/7, Střešovice, 16900 Praha 6 |
|