TOMÁŠ MACH
|
Neaktivní
od 31.03.2020
|
místopředseda výboru |
20.02.2019 |
Adresa: |
29001, 78876184, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady V, Čechova, 121 |
|
TOMÁŠ MACH
|
Neaktivní
od 31.03.2020
|
místopředseda výboru |
20.02.2019 |
Adresa: |
29001, 78876184, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady V, Čechova, 121, Čechova 121, Poděbrady V, 29001 Poděbrady |
|
TOMÁŠ MACH
|
Neaktivní
od 20.02.2019
|
místopředseda výboru |
12.10.2016 |
Adresa: |
25073, 41195400, Praha-východ, Přezletice, Přezletice, Pod Zahrady, 413 |
|
Ing. MARTINA FANTOVÁ
|
Neaktivní
od 31.03.2020
|
předseda výboru |
12.10.2016 |
Adresa: |
25073, 41195400, Praha-východ, Přezletice, Přezletice, Pod Zahrady, 413 |
|
EMA BOŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.03.2020
|
člen výboru |
12.10.2016 |
Adresa: |
17000, 22305572, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Pplk. Sochora, 982, 19 |
|
TOMÁŠ MACH
|
Neaktivní
od 20.02.2019
|
místopředseda výboru |
12.10.2016 |
Adresa: |
25073, 41195400, Praha-východ, Přezletice, Přezletice, Pod Zahrady, 413, Pod Zahrady 413, 25073 Přezletice |
|
EMA BOŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.03.2020
|
člen výboru |
12.10.2016 |
Adresa: |
17000, 22305572, Praha, Holešovice, Pplk. Sochora, 982, 19, Pplk. Sochora 982/19, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. MARTINA FANTOVÁ
|
Neaktivní
od 31.03.2020
|
předseda výboru |
12.10.2016 |
Adresa: |
25073, 41195400, Praha-východ, Přezletice, Přezletice, Pod Zahrady, 413, Pod Zahrady 413, 25073 Přezletice |
|
MILAN ŠŤASTNÝ
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
člen výboru |
01.04.2016 |
Adresa: |
82107, Bratislava, Toryská |
|
MILAN ŠŤASTNÝ
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
člen výboru |
01.04.2016 |
Adresa: |
Bratislava, Toryská, 82107, Toryská, 82107 Bratislava, Slovensko |
|
ALENA SLÁNIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.04.2016
|
člen výboru |
30.08.2014 |
Adresa: |
25073, 41195400, Přezletice, Přezletice, Pod Zahrady, 413 |
|
MICHAL FUJAK
|
Neaktivní
od 01.04.2016
|
místopředseda výboru |
30.08.2014 |
Adresa: |
25073, 41195400, Přezletice, Přezletice, Pod Zahrady, 413 |
|
ALENA SLÁNIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.04.2016
|
člen výboru |
30.08.2014 |
Adresa: |
25073, 41195400, Praha-východ, Přezletice, Přezletice, Pod Zahrady, 413, Pod Zahrady 413, 25073 Přezletice |
|
MICHAL FUJAK
|
Neaktivní
od 01.04.2016
|
místopředseda výboru |
30.08.2014 |
Adresa: |
25073, 41195400, Praha-východ, Přezletice, Přezletice, Pod Zahrady, 413, Pod Zahrady 413, 25073 Přezletice |
|
Mgr. RADEK ROZSYPAL
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
předseda výboru |
02.04.2014 |
Adresa: |
69103, 10084355, Rakvice, Rakvice, Nádražní, 574 |
|
Mgr. RADEK ROZSYPAL
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
předseda výboru |
02.04.2014 |
Adresa: |
69103, 10084355, Břeclav, Rakvice, Rakvice, Nádražní, 574, Nádražní 574, 69103 Rakvice |
|
Šárka Jílková
|
Neaktivní
od 02.04.2014
|
předseda výboru |
02.02.2013 |
Adresa: |
19000, 22507116, Praha 9, Prosek, Vysočanská, 571, 43 |
|
Alena Sláničková
|
Neaktivní
od 30.08.2014
|
místopředseda výboru |
02.02.2013 |
Adresa: |
19700, 22460136, Praha 9, Kbely, Toužimská, 158, 44 |
|
Alena Přibylová
|
Neaktivní
od 01.04.2016
|
člen výboru |
02.02.2013 |
Adresa: |
25073, 41195400, Přezletice, Přezletice, Pod Zahrady, 413 |
|
Šárka Jílková
|
Neaktivní
od 02.04.2014
|
předseda výboru |
02.02.2013 |
Adresa: |
19000, 22507116, Praha, Prosek, Vysočanská, 571, 43, Vysočanská 571/43, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Alena Sláničková
|
Neaktivní
od 30.08.2014
|
místopředseda výboru |
02.02.2013 |
Adresa: |
19700, 22460136, Praha, Kbely, Toužimská, 158, 44, Toužimská 158/44, Kbely, 19700 Praha 9 |
|
Alena Přibylová
|
Neaktivní
od 01.04.2016
|
člen výboru |
02.02.2013 |
Adresa: |
25073, 41195400, Praha-východ, Přezletice, Přezletice, Pod Zahrady, 413, Pod Zahrady 413, 25073 Přezletice |
|