Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | Telco Pro Services, a. s. |
ICO: | 29148278 |
Registrovaná adresa: | 14000, 28382935, Praha, Michle, Duhová, 1531, 3, Duhová 1531/3, Michle, 14000 Praha 4 |
Začleněno na: | 01.01.2013 |
Předmět podnikání: |
přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, pronájem a půjčování věcí movitých, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků projektování elektrických zařízení, testování, měření, analýzy a kontroly, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti,zprostředkování obchodu a služeb,velkoobchod a maloobchod,skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě,poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,pronájem a půjčování věcí movitých,poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudkůprojektování elektrických zařízení,testování, měření, analýzy a kontroly,reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
zajišťování veřejných komunikačních sítí
poskytování služeb elektronických komunikací
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. VÍTĚZSLAV BOGAČ | Aktivní | Předseda dozorčí rady | 22.02.2024 |
|
|||
Ing. VÍTĚZSLAV BOGAČ | Aktivní | Předseda dozorčí rady | 30.09.2021 |
|
|||
Ing. MARTIN NOVÁK | Aktivní | Místopředseda dozorčí rady | 30.09.2021 |
|
|||
JUDr. MICHAELA CHALOUPKOVÁ | Aktivní | Člen dozorčí rady | 30.09.2021 |
|
|||
Ing. MARTIN NOVÁK | Aktivní | Místopředseda dozorčí rady | 30.09.2021 |
|
|||
JUDr. MICHAELA CHALOUPKOVÁ | Aktivní | Člen dozorčí rady | 30.09.2021 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JOSEF KÜHNER | Aktivní | Člen představenstva | 18.12.2023 |
|
|||
Ing. MICHAL DRÁPALA | Aktivní | Předseda představenstva | 03.03.2023 |
|
|||
Ing. LEON VRŠKA | Aktivní | Místopředseda představenstva | 05.01.2022 |
|
|||
Ing. Leon Vrška | Aktivní | Místopředseda představenstva | 05.01.2022 |
|
|||
JOSEF KÜHNER | Aktivní | Člen představenstva | 30.01.2019 |
|
|||
Ing. MICHAL DRÁPALA | Aktivní | Předseda představenstva | 21.06.2018 |
|
|||
JOSEF KÜHNER | Neaktivní od 18.12.2023 | Člen představenstva | 30.01.2019 |
|
|||
Ing. MICHAL DRÁPALA | Neaktivní od 03.03.2023 | Předseda představenstva | 21.06.2018 |
|
|||
Ing. OLDŘICH KOŽUŠNÍK | Neaktivní od 04.08.2020 | Místopředseda představenstva | 28.08.2015 |
|
|||
Ing. OLDŘICH KOŽUŠNÍK | Neaktivní od 04.08.2020 | Místopředseda představenstva | 28.08.2015 |
|
|||
PETR LEDERER | Neaktivní od 30.01.2019 | člen představenstva | 11.06.2014 |
|
|||
PETR LEDERER | Neaktivní od 30.01.2019 | člen představenstva | 11.06.2014 |
|
|||
JIŘÍ SEDLÁK | Neaktivní od 12.11.2013 | člen představenstva | 01.01.2013 |
|
|||
ONDŘEJ DVOŘÁK | Neaktivní od 28.08.2015 | místopředseda představenstva | 01.01.2013 |
|
|||
MICHAL DRÁPALA | Neaktivní od 21.06.2018 | předseda představenstva | 01.01.2013 |
|
|||
JIŘÍ SEDLÁK | Neaktivní od 12.11.2013 | člen představenstva | 01.01.2013 |
|
|||
ONDŘEJ DVOŘÁK | Neaktivní od 28.08.2015 | místopředseda představenstva | 01.01.2013 |
|
|||
MICHAL DRÁPALA | Neaktivní od 21.06.2018 | předseda představenstva | 01.01.2013 |
|
Registrační číslo Telco Pro Services, a. s. je 29148278.
Registrační adresa Telco Pro Services, a. s. je 14000, 28382935, Praha, Michle, Duhová, 1531, 3, Duhová 1531/3, Michle, 14000 Praha 4.
Telco Pro Services, a. s. byla založena 01.01.2013.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Ing. VÍTĚZSLAV BOGAČ, Ing. VÍTĚZSLAV BOGAČ, Ing. MARTIN NOVÁK, JUDr. MICHAELA CHALOUPKOVÁ, Ing. MARTIN NOVÁK, JUDr. MICHAELA CHALOUPKOVÁ.