SERGEY VURIM
|
Neaktivní
od 08.02.2023
|
jednatel |
09.10.2018 |
Adresa: |
Novosibirsk, Demakova 6,228 |
|
SERGEY VURIM
|
Neaktivní
od 08.02.2023
|
jednatel |
09.10.2018 |
Adresa: |
Novosibirsk, Demakova 6,228, Demakova 6,228, Novosibirsk, Rusko |
|
EFIM OSIPOV
|
Neaktivní
od 09.10.2018
|
jednatel |
04.07.2017 |
Adresa: |
630005, Novosibirsk, Novosibirská oblast, Nekrasova 55, 4 |
|
EFIM OSIPOV
|
Neaktivní
od 09.10.2018
|
jednatel |
04.07.2017 |
Adresa: |
Novosibirsk, Novosibirská oblast, Nekrasova 55, 4, 630005, Nekrasova 55, 4, 630005 Novosibirsk, Novosibirská oblast, Rusko |
|
ALEXEY DYUDIN
|
Neaktivní
od 04.07.2017
|
jednatel |
16.12.2016 |
Adresa: |
630106, Novosibirsk, Petukhova ulice, dům č. 88, 24 |
|
ALEXEY DYUDIN
|
Neaktivní
od 04.07.2017
|
jednatel |
16.12.2016 |
Adresa: |
Novosibirsk, Petukhova ulice, dům č. 88, 24, 630106, Petukhova ulice, dům č. 88, 24, 630106 Novosibirsk, Rusko |
|
VYACHESLAV GUNGER
|
Neaktivní
od 16.12.2016
|
jednatel |
16.04.2015 |
Adresa: |
15000, 26683024, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Karla Engliše, 3221, 2 |
|
OKSANA GUNGER
|
Neaktivní
od 16.12.2016
|
jednatel |
16.04.2015 |
Adresa: |
25168, 42483247, Kamenice, Nová Hospoda, Na Stráni, 2320 |
|
VYACHESLAV GUNGER
|
Neaktivní
od 16.12.2016
|
jednatel |
16.04.2015 |
Adresa: |
15000, 26683024, Praha, Smíchov, Karla Engliše, 3221, 2, Karla Engliše 3221/2, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
OKSANA GUNGER
|
Neaktivní
od 16.12.2016
|
jednatel |
16.04.2015 |
Adresa: |
25168, 42483247, Praha-východ, Kamenice, Nová Hospoda, Na Stráni, 2320, Na Stráni 2320, Nová Hospoda, 25168 Kamenice |
|
VYACHESLAV GUNGER
|
Neaktivní
od 16.04.2015
|
jednatel |
21.08.2014 |
Adresa: |
15000, 26683024, Praha 5, Smíchov, Karla Engliše, 3221, 2 |
|
OKSANA GUNGER
|
Neaktivní
od 16.04.2015
|
jednatel |
21.08.2014 |
Adresa: |
25168, 42483247, Kamenice, Nová Hospoda, Na Stráni, 2320 |
|
VYACHESLAV GUNGER
|
Neaktivní
od 16.04.2015
|
jednatel |
21.08.2014 |
Adresa: |
15000, 26683024, Praha, Smíchov, Karla Engliše, 3221, 2, Karla Engliše 3221/2, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
OKSANA GUNGER
|
Neaktivní
od 16.04.2015
|
jednatel |
21.08.2014 |
Adresa: |
25168, 42483247, Praha-východ, Kamenice, Nová Hospoda, Na Stráni, 2320, Na Stráni 2320, Nová Hospoda, 25168 Kamenice |
|
SVETLANA CHUGUNOVA
|
Neaktivní
od 09.04.2015
|
jednatel |
09.07.2013 |
Adresa: |
36001, 11896621, Sadov, Bor, 77 |
|
SVETLANA CHUGUNOVA
|
Neaktivní
od 09.04.2015
|
jednatel |
09.07.2013 |
Adresa: |
36001, 11896621, Karlovy Vary, Sadov, Bor, 77, Bor 77, 36001 Sadov |
|
ALEKSANDR NAUMOV
|
Neaktivní
od 09.07.2013
|
jednatel |
16.01.2013 |
Adresa: |
13000, 27627381, Praha 3, Žižkov, Malešická, 2855, 2a |
|
ALEKSANDR NAUMOV
|
Neaktivní
od 09.07.2013
|
jednatel |
16.01.2013 |
Adresa: |
13000, 27627381, Praha, Žižkov, Malešická, 2855, 2a, Malešická 2855/2a, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|