JOSEF NEŠTICKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.05.2021 |
Adresa: |
14200, 22726934, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Cholupická, 460, 37 |
|
JOSEF NEŠTICKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.05.2021 |
Adresa: |
14200, 22726934, Praha, Kamýk, Cholupická, 460, 37, Cholupická 460/37, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
ing MARTIN LIKLER
|
Neaktivní
od 28.05.2021
|
jednatel |
13.08.2019 |
Adresa: |
19800, 73332411, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Bergmanova, 614, 21 |
|
ing MARTIN LIKLER
|
Neaktivní
od 28.05.2021
|
jednatel |
13.08.2019 |
Adresa: |
19800, 73332411, Praha, Černý Most, Bergmanova, 614, 21, Bergmanova 614/21, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
JUDr. ROBERT JEHNE
|
Neaktivní
od 13.08.2019
|
jednatel |
30.12.2013 |
Adresa: |
18000, 22376071, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Primátorská, 128, 24 |
|
JUDr. ROBERT JEHNE
|
Neaktivní
od 13.08.2019
|
jednatel |
30.12.2013 |
Adresa: |
18000, 22376071, Praha, Libeň, Primátorská, 128, 24, Primátorská 128/24, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
ALBERT HOTOVÝ
|
Neaktivní
od 30.12.2013
|
jednatel |
04.03.2013 |
Adresa: |
14100, 21994862, Praha 4, Záběhlice, Zvánovická, 2507, 5 |
|
ALBERT HOTOVÝ
|
Neaktivní
od 30.12.2013
|
jednatel |
04.03.2013 |
Adresa: |
14100, 21994862, Praha, Záběhlice, Zvánovická, 2507, 5, Zvánovická 2507/5, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Helena Asor
|
Neaktivní
od 04.03.2013
|
jednatel |
15.01.2013 |
Adresa: |
19000, 22515437, Praha 9, Střížkov, Vysočanská, 240, 107 |
|
HELENA ASOR
|
Neaktivní
od 04.03.2013
|
jednatel |
15.01.2013 |
Adresa: |
19000, 22515437, Praha, Střížkov, Vysočanská, 240, 107, Vysočanská 240/107, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|