JIŘÍ STANÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
12.02.2019 |
Adresa: |
16000, 22181865, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Eliášova, 745, 38 |
|
JIŘÍ STANÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
12.02.2019 |
Adresa: |
16000, 22181865, Praha, Bubeneč, Eliášova, 745, 38, Eliášova 745/38, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
HANA HAVRÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.02.2019
|
jednatel |
26.11.2015 |
Adresa: |
32600, 24443671, Plzeň, Božkov, Barákova, 561, 79 |
|
HANA HAVRÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.02.2019
|
jednatel |
26.11.2015 |
Adresa: |
32600, 24443671, Plzeň-město, Plzeň, Božkov, Barákova, 561, 79, Barákova 561/79, Božkov, 32600 Plzeň |
|
HANA HAVRÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
jednatel |
24.05.2012 |
Adresa: |
32600, 24443671, Plzeň, Božkov, Barákova, 561, 79 |
|
HANA HAVRÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
jednatel |
24.05.2012 |
Adresa: |
32600, 24443671, Plzeň-město, Plzeň, Božkov, Barákova, 561, 79, Barákova 561/79, Božkov, 32600 Plzeň |
|
Hana Havránková
|
Neaktivní
od 24.05.2012
|
jednatel |
16.05.2012 |
Adresa: |
77900, 23327596, Olomouc, Olomouc, U Reálky, 1076, 4 |
|
Hana Havránková
|
Neaktivní
od 24.05.2012
|
jednatel |
16.05.2012 |
Adresa: |
77900, 23327596, Olomouc, Olomouc, Olomouc, U reálky, 1076, 4, U reálky 1076/4, 77900 Olomouc |
|