MICHAL GACÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
08.08.2019 |
Adresa: |
43401, 5104998, Most, Most, Most, tř. Budovatelů, 2380, 52 |
|
MICHAL GACÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
08.08.2019 |
Adresa: |
43401, 5104998, Most, Most, Most, tř. Budovatelů, 2380, 52, tř. Budovatelů 2380/52, 43401 Most |
|
MICHAL GACÍK
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
jednatel |
21.04.2016 |
Adresa: |
41501, 20251343, Teplice, Teplice, Teplice, náměstí Svobody, 2, 2 |
|
MICHAL GACÍK
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
jednatel |
21.04.2016 |
Adresa: |
41501, 20251343, Teplice, Teplice, Teplice, náměstí Svobody, 2, 2, náměstí Svobody 2/2, 41501 Teplice |
|
Sven Handschuh
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
jednatel |
28.11.2012 |
Adresa: |
34101, 2839580, Hradešice, Smrkovec, 30 |
|
Sven Handschuh
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
jednatel |
28.11.2012 |
Adresa: |
34101, 2839580, Klatovy, Hradešice, Smrkovec, 30, Smrkovec 30, 34101 Hradešice |
|
Václav Nováček
|
Neaktivní
od 28.11.2012
|
jednatel |
11.08.2012 |
Adresa: |
34101, 6926576, Malý Bor, Týnec, 3 |
|
Václav Nováček
|
Neaktivní
od 28.11.2012
|
jednatel |
11.08.2012 |
Adresa: |
34101, 6926576, Klatovy, Malý Bor, Týnec, 3, Týnec 3, 34101 Malý Bor |
|