JIŘÍ HECKEL
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.08.2019 |
Adresa: |
34022, 79658725, Klatovy, Železná Ruda, Hojsova Stráž, 207 |
|
JIŘÍ HECKEL
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.08.2019 |
Adresa: |
34022, 79658725, Klatovy, Železná Ruda, Hojsova Stráž, 207, Hojsova Stráž 207, 34022 Železná Ruda |
|
JIŘÍ HECKEL
|
Neaktivní
od 21.08.2019
|
Jednatel |
31.10.2018 |
Adresa: |
30100, 24543969, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, náměstí Českých bratří, 1535, 1 |
|
JIŘÍ HECKEL
|
Neaktivní
od 21.08.2019
|
Jednatel |
31.10.2018 |
Adresa: |
30100, 24543969, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, náměstí Českých bratří, 1535, 1, náměstí Českých bratří 1535/1, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
JIŘÍ HECKEL
|
Neaktivní
od 31.10.2018
|
Jednatel |
24.09.2018 |
Adresa: |
30100, 24543969, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, náměstí Českých bratří, 1535, 1 |
|
JIŘÍ HECKEL
|
Neaktivní
od 31.10.2018
|
Jednatel |
24.09.2018 |
Adresa: |
30100, 24543969, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, náměstí Českých bratří, 1535, 1, náměstí Českých bratří 1535/1, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
BOHUMIL DOUBEK
|
Neaktivní
od 17.09.2018
|
Jednatel |
30.06.2014 |
Adresa: |
32300, 24415839, Plzeň, Bolevec, Jesenická, 104, 2 |
|
BOHUMIL DOUBEK
|
Neaktivní
od 17.09.2018
|
Jednatel |
30.06.2014 |
Adresa: |
32300, 24415839, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Jesenická, 104, 2, Jesenická 104/2, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Bohumil Doubek
|
Neaktivní
od 30.06.2014
|
jednatel |
17.09.2012 |
Adresa: |
32300, Plzeň, Bolevec, Jesenická, 104, 2 |
|
BOHUMIL DOUBEK
|
Neaktivní
od 30.06.2014
|
jednatel |
17.09.2012 |
Adresa: |
32300, 24415839, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Jesenická, 104, 2, Jesenická 104/2, Bolevec, 32300 Plzeň |
|