BOHUMIL KOVAŘÍK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
05.05.2023 |
Adresa: |
35301, 3843076, Cheb, Velká Hleďsebe, Velká Hleďsebe, Havlíčkova, 306, Havlíčkova 306, 35301 Velká Hleďsebe |
|
JIŘINA TOMÁNKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
05.05.2023 |
Adresa: |
35301, 3843076, Cheb, Velká Hleďsebe, Velká Hleďsebe, Havlíčkova, 306, Havlíčkova 306, 35301 Velká Hleďsebe |
|
ELIŠKA ROTHOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
05.05.2023 |
Adresa: |
35301, 3843084, Cheb, Velká Hleďsebe, Velká Hleďsebe, Havlíčkova, 307, Havlíčkova 307, 35301 Velká Hleďsebe |
|
JINDŘIŠKA SVOBODOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
29.12.2020 |
Adresa: |
35301, 3843076, Cheb, Velká Hleďsebe, Velká Hleďsebe, Havlíčkova, 306 |
|
ELIŠKA ROTHOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
29.12.2020 |
Adresa: |
35301, 3843084, Cheb, Velká Hleďsebe, Velká Hleďsebe, Havlíčkova, 307 |
|
BOHUMIL KOVAŘÍK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
30.05.2018 |
Adresa: |
35301, 3843076, Cheb, Velká Hleďsebe, Velká Hleďsebe, Havlíčkova, 306 |
|
JINDŘIŠKA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 05.05.2023
|
Místopředseda výboru |
29.12.2020 |
Adresa: |
35301, 3843076, Cheb, Velká Hleďsebe, Velká Hleďsebe, Havlíčkova, 306, Havlíčkova 306, 35301 Velká Hleďsebe |
|
ELIŠKA ROTHOVÁ
|
Neaktivní
od 05.05.2023
|
Člen výboru |
29.12.2020 |
Adresa: |
35301, 3843084, Cheb, Velká Hleďsebe, Velká Hleďsebe, Havlíčkova, 307, Havlíčkova 307, 35301 Velká Hleďsebe |
|
JINDŘIŠKA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 29.12.2020
|
Člen výboru |
05.12.2019 |
Adresa: |
35301, 3843076, Cheb, Velká Hleďsebe, Velká Hleďsebe, Havlíčkova, 306 |
|
JINDŘIŠKA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 29.12.2020
|
Člen výboru |
05.12.2019 |
Adresa: |
35301, 3843076, Cheb, Velká Hleďsebe, Velká Hleďsebe, Havlíčkova, 306, Havlíčkova 306, 35301 Velká Hleďsebe |
|
PETER KRIŽAN
|
Neaktivní
od 27.09.2019
|
Člen výboru |
30.05.2018 |
Adresa: |
35301, 3843084, Cheb, Velká Hleďsebe, Velká Hleďsebe, Havlíčkova, 307 |
|
JIŘÍ KOPETZKÝ
|
Neaktivní
od 29.12.2020
|
Místopředseda výboru |
30.05.2018 |
Adresa: |
35301, 3843084, Cheb, Velká Hleďsebe, Velká Hleďsebe, Havlíčkova, 307 |
|
PETER KRIŽAN
|
Neaktivní
od 27.09.2019
|
Člen výboru |
30.05.2018 |
Adresa: |
35301, 3843084, Cheb, Velká Hleďsebe, Velká Hleďsebe, Havlíčkova, 307, Havlíčkova 307, 35301 Velká Hleďsebe |
|
JIŘÍ KOPETZKÝ
|
Neaktivní
od 29.12.2020
|
Místopředseda výboru |
30.05.2018 |
Adresa: |
35301, 3843084, Cheb, Velká Hleďsebe, Velká Hleďsebe, Havlíčkova, 307, Havlíčkova 307, 35301 Velká Hleďsebe |
|
BOHUMIL KOVAŘÍK
|
Neaktivní
od 05.05.2023
|
Předseda výboru |
30.05.2018 |
Adresa: |
35301, 3843076, Cheb, Velká Hleďsebe, Velká Hleďsebe, Havlíčkova, 306, Havlíčkova 306, 35301 Velká Hleďsebe |
|
BOHUMIL KOVAŘÍK
|
Neaktivní
od 30.05.2018
|
předseda výboru |
08.02.2013 |
Adresa: |
35301, 3843076, Velká Hleďsebe, Velká Hleďsebe, Havlíčkova, 306 |
|
LADISLAV ŠPIMER
|
Neaktivní
od 30.05.2018
|
místopředseda výboru |
08.02.2013 |
Adresa: |
35301, 3843084, Velká Hleďsebe, Velká Hleďsebe, Havlíčkova, 307 |
|
PETER KRIŽAN
|
Neaktivní
od 30.05.2018
|
člen výboru |
08.02.2013 |
Adresa: |
35301, 3843084, Velká Hleďsebe, Velká Hleďsebe, Havlíčkova, 307 |
|
BOHUMIL KOVAŘÍK
|
Neaktivní
od 30.05.2018
|
předseda výboru |
08.02.2013 |
Adresa: |
35301, 3843076, Cheb, Velká Hleďsebe, Velká Hleďsebe, Havlíčkova, 306, Havlíčkova 306, 35301 Velká Hleďsebe |
|
LADISLAV ŠPIMER
|
Neaktivní
od 30.05.2018
|
místopředseda výboru |
08.02.2013 |
Adresa: |
35301, 3843084, Cheb, Velká Hleďsebe, Velká Hleďsebe, Havlíčkova, 307, Havlíčkova 307, 35301 Velká Hleďsebe |
|
PETER KRIŽAN
|
Neaktivní
od 30.05.2018
|
člen výboru |
08.02.2013 |
Adresa: |
35301, 3843084, Cheb, Velká Hleďsebe, Velká Hleďsebe, Havlíčkova, 307, Havlíčkova 307, 35301 Velká Hleďsebe |
|