ROBERT STANĚK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.12.2023 |
Adresa: |
67906, 7828357, Blansko, Jedovnice, Jedovnice, Absolonova, 419, Absolonova 419, 67906 Jedovnice |
|
JURAJ LEHOTSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.12.2023 |
Adresa: |
Bobrovec, 549, 03221, 549, 03221 Bobrovec, Slovensko |
|
Ing. BRONISLAV LEHOTSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.03.2016 |
|
VĚRA BÍZOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.02.2016 |
Adresa: |
67903, 7866097, Blansko, Olomučany, Olomučany, 4 |
|
VĚRA BÍZOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.02.2016 |
Adresa: |
67903, 7866097, Blansko, Olomučany, Olomučany, 4, č.p. 4, 67903 Olomučany |
|
MICHAL KREJČÍ
|
Aktivní
|
jednatel |
16.09.2013 |
Adresa: |
67906, 7827491, Jedovnice, Jedovnice, Tyršova, 333 |
|
Ing. BRONISLAV LEHOTSKÝ
|
Neaktivní
od 01.12.2023
|
jednatel |
04.03.2016 |
Adresa: |
95, Pribylina, Pribylina 95, Slovensko |
|
MICHAL KREJČÍ
|
Neaktivní
od 01.12.2023
|
jednatel |
16.09.2013 |
Adresa: |
67906, 7827491, Blansko, Jedovnice, Jedovnice, Tyršova, 333, Tyršova 333, 67906 Jedovnice |
|
Michal Krejčí
|
Neaktivní
od 16.09.2013
|
jednatel |
12.11.2009 |
Adresa: |
67906, 7827491, Jedovnice, Tyršova, 333 |
|
Věra Bízová
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
jednatel |
12.11.2009 |
Adresa: |
67902, 7837682, Kuničky, 31 |
|
Ing. BRONISLAV LEHOTSKÝ
|
Neaktivní
od 04.03.2016
|
jednatel |
12.11.2009 |
|
MICHAL KREJČÍ
|
Neaktivní
od 16.09.2013
|
jednatel |
12.11.2009 |
Adresa: |
67906, 7827491, Blansko, Jedovnice, Jedovnice, Tyršova, 333, Tyršova 333, 67906 Jedovnice |
|
Věra Bízová
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
jednatel |
12.11.2009 |
Adresa: |
67902, 7837682, Blansko, Kuničky, Kuničky, 31, č.p. 31, 67902 Kuničky |
|
Ing. BRONISLAV LEHOTSKÝ
|
Neaktivní
od 04.03.2016
|
jednatel |
12.11.2009 |
Adresa: |
95, Pribylina, Pribylina 95, Slovensko |
|