Ing. HANA KUBIŠOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
19.01.2022 |
Adresa: |
68801, 5019362, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Šaripova, 1805 |
|
MARTIN ZÁLEŠÁK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
19.01.2022 |
Adresa: |
68801, 5017076, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Hlavní, 1570 |
|
Ing. JAKUB CHARVÁT
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.01.2022 |
Adresa: |
68801, 5017076, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Hlavní, 1570 |
|
Ing. HANA KUBIŠOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
19.01.2022 |
Adresa: |
68801, 5019362, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Šaripova, 1805, Šaripova 1805, 68801 Uherský Brod |
|
MARTIN ZÁLEŠÁK
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
19.01.2022 |
Adresa: |
68801, 5017076, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Hlavní, 1570, Hlavní 1570, 68801 Uherský Brod |
|
Ing. JAKUB CHARVÁT
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.01.2022 |
Adresa: |
68801, 5017076, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Hlavní, 1570, Hlavní 1570, 68801 Uherský Brod |
|
JOSEF KRAJSA
|
Neaktivní
od 19.01.2022
|
předseda výboru |
12.05.2016 |
Adresa: |
68801, 5017076, Uherský Brod, Uherský Brod, Hlavní, 1570 |
|
MARTIN SMETANA
|
Neaktivní
od 19.01.2022
|
místopředseda výboru |
12.05.2016 |
Adresa: |
68801, 5017076, Uherský Brod, Uherský Brod, Hlavní, 1570 |
|
PANORAMA, stavební bytové družstvo
00050211 |
Neaktivní
od 19.01.2022
|
člen výboru |
12.05.2016 |
Adresa: |
68801, 25472542, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Horní Valy, 2074 |
|
PANORAMA, stavební bytové družstvo
00050211 |
Neaktivní
od 19.01.2022
|
člen výboru |
12.05.2016 |
Adresa: |
68801, 25472542, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Horní Valy, 2074, Horní Valy 2074, 68801 Uherský Brod |
|
JOSEF KRAJSA
|
Neaktivní
od 19.01.2022
|
předseda výboru |
12.05.2016 |
Adresa: |
68801, 5017076, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Hlavní, 1570, Hlavní 1570, 68801 Uherský Brod |
|
MARTIN SMETANA
|
Neaktivní
od 19.01.2022
|
místopředseda výboru |
12.05.2016 |
Adresa: |
68801, 5017076, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Hlavní, 1570, Hlavní 1570, 68801 Uherský Brod |
|
MARTIN SMETANA
|
Neaktivní
od 12.05.2016
|
místopředseda výboru |
17.07.2013 |
Adresa: |
68801, 5017076, Uherský Brod, Uherský Brod, Hlavní, 1570 |
|
MARTIN SMETANA
|
Neaktivní
od 12.05.2016
|
místopředseda výboru |
17.07.2013 |
Adresa: |
68801, 5017076, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Hlavní, 1570, Hlavní 1570, 68801 Uherský Brod |
|
Josef Krajsa
|
Neaktivní
od 12.05.2016
|
předseda výboru |
02.06.2010 |
Adresa: |
68801, 5017076, Uherský Brod, Hlavní, 1570 |
|
JOSEF KRAJSA
|
Neaktivní
od 12.05.2016
|
předseda výboru |
02.06.2010 |
Adresa: |
68801, 5017076, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Hlavní, 1570, Hlavní 1570, 68801 Uherský Brod |
|
Marie Černíková
|
Neaktivní
od 02.06.2010
|
předseda výboru |
16.12.2009 |
Adresa: |
68801, 5017076, Uherský Brod, Hlavní, 1570 |
|
Romana Pitnerová
|
Neaktivní
od 17.07.2013
|
místopředseda výboru |
16.12.2009 |
Adresa: |
68801, 5017076, Uherský Brod, Hlavní, 1570 |
|
Mgr. Roman Vrba
|
Neaktivní
od 12.05.2016
|
člen výboru |
16.12.2009 |
Adresa: |
68801, 5017076, Uherský Brod, Hlavní, 1570 |
|
Marie Černíková
|
Neaktivní
od 02.06.2010
|
předseda výboru |
16.12.2009 |
Adresa: |
68801, 5017076, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Hlavní, 1570, Hlavní 1570, 68801 Uherský Brod |
|
Romana Pitnerová
|
Neaktivní
od 17.07.2013
|
místopředseda výboru |
16.12.2009 |
Adresa: |
68801, 5017076, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Hlavní, 1570, Hlavní 1570, 68801 Uherský Brod |
|
Mgr. Roman Vrba
|
Neaktivní
od 12.05.2016
|
člen výboru |
16.12.2009 |
Adresa: |
68801, 5017076, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Hlavní, 1570, Hlavní 1570, 68801 Uherský Brod |
|