JOZEF JAKUBJAK
|
Aktivní
|
jednatel |
21.12.2016 |
Adresa: |
27401, 27627811, Kladno, Slaný, Slaný, Kybalova, 1852 |
|
JOZEF JAKUBJAK
|
Aktivní
|
jednatel |
21.12.2016 |
Adresa: |
27401, 27627811, Kladno, Slaný, Slaný, Kybalova, 1852, Kybalova 1852, 27401 Slaný |
|
ZDENĚK VANČURA
|
Neaktivní
od 21.12.2016
|
jednatel |
29.08.2013 |
Adresa: |
66448, 26588277, Moravany, Moravany, Modřická, 486, 34 |
|
ZDENĚK VANČURA
|
Neaktivní
od 21.12.2016
|
jednatel |
29.08.2013 |
Adresa: |
66448, 26588277, Brno-venkov, Moravany, Moravany, Modřická, 486, 34, Modřická 486/34, 66448 Moravany |
|
Zdeněk Vančura
|
Neaktivní
od 29.08.2013
|
jednatel |
20.01.2010 |
Adresa: |
66448, 26588277, Moravany, Modřická, 486/34 |
|
ZDENĚK VANČURA
|
Neaktivní
od 29.08.2013
|
jednatel |
20.01.2010 |
Adresa: |
66448, 26588277, Brno-venkov, Moravany, Moravany, Modřická, 486, 34, Modřická 486/34, 66448 Moravany |
|
Ing. Michal Studnička
|
Neaktivní
od 20.01.2010
|
jednatel |
14.12.2009 |
Adresa: |
61200, 19706022, Brno, Slovinská, 1355/10 |
|
Ing. Jaroslav Galba
|
Neaktivní
od 20.01.2010
|
jednatel |
14.12.2009 |
Adresa: |
61600, 19578351, Brno, Sirotkova, 382/50 |
|
Ing. Michal Studnička
|
Neaktivní
od 20.01.2010
|
jednatel |
14.12.2009 |
Adresa: |
61200, 19706022, Brno-město, Brno, Královo Pole, Slovinská, 1355, 10, Slovinská 1355/10, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Ing. Jaroslav Galba
|
Neaktivní
od 20.01.2010
|
jednatel |
14.12.2009 |
Adresa: |
61600, 19578351, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Sirotkova, 382, 50, Sirotkova 382/50, Žabovřesky, 61600 Brno |
|