JITKA PINDUROVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
31.10.2022 |
Adresa: |
66461, 27803198, Brno-venkov, Rajhrad, Rajhrad, Klášterní Dvůr, 933 |
|
JITKA PINDUROVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
31.10.2022 |
Adresa: |
66461, 27803198, Brno-venkov, Rajhrad, Rajhrad, Klášterní Dvůr, 933, Klášterní Dvůr 933, 66461 Rajhrad |
|
Bc. IVA CACÁKOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
04.08.2022 |
Adresa: |
25801, 3112969, Benešov, Vlašim, Vlašim, Zámecká, 1485 |
|
Bc. IVA CACÁKOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
04.08.2022 |
Adresa: |
25801, 3112969, Benešov, Vlašim, Vlašim, Zámecká, 1485, Zámecká 1485, 25801 Vlašim |
|
Mgr. PAVLA MAREČKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.10.2022
|
místopředseda představenstva |
04.08.2022 |
Adresa: |
63600, 19646682, Brno-město, Brno, Židenice, Skorkovského, 2718, 72 |
|
Mgr. PAVLA MAREČKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.10.2022
|
místopředseda představenstva |
04.08.2022 |
Adresa: |
63600, 19646682, Brno-město, Brno, Židenice, Skorkovského, 2718, 72, Skorkovského 2718/72, Židenice, 63600 Brno |
|
KAMIL KRĄŻEK
|
Neaktivní
od 17.02.2022
|
místopředseda představenstva |
10.02.2021 |
Adresa: |
05-270, Marki, Jagielly 30/1 |
|
EMIL MĘDRECKI
|
Neaktivní
od 04.08.2022
|
předseda představenstva |
10.02.2021 |
Adresa: |
55-080, Smolec, Śliwkowa 53 |
|
KAMIL KRĄŻEK
|
Neaktivní
od 17.02.2022
|
místopředseda představenstva |
10.02.2021 |
Adresa: |
Marki, Jagielly 30/1, 05-270, Jagielly 30/1, 05-270 Marki, Polsko |
|
EMIL MĘDRECKI
|
Neaktivní
od 04.08.2022
|
předseda představenstva |
10.02.2021 |
Adresa: |
Smolec, Śliwkowa 53, 55-080, Śliwkowa 53, 55-080 Smolec, Polsko |
|
EMIL MĘDRECKI
|
Neaktivní
od 10.02.2021
|
Člen představenstva |
28.02.2020 |
Adresa: |
55-080, Smolec, Śliwkowa 53 |
|
EMIL MĘDRECKI
|
Neaktivní
od 10.02.2021
|
Člen představenstva |
28.02.2020 |
Adresa: |
Smolec, Śliwkowa 53, 55-080, Śliwkowa 53, 55-080 Smolec, Polsko |
|
TOMASZ STANISLAWSKI
|
Neaktivní
od 28.02.2020
|
Člen představenstva |
25.06.2019 |
Adresa: |
59-220, Legnica, Brzozowa 16 |
|
TOMASZ STANISLAWSKI
|
Neaktivní
od 28.02.2020
|
Člen představenstva |
25.06.2019 |
Adresa: |
Legnica, Brzozowa 16, 59-220, Brzozowa 16, 59-220 Legnica, Polsko |
|
MAREK WLADYSLAW KOJRO
|
Neaktivní
od 25.06.2019
|
Člen představenstva |
29.01.2018 |
Adresa: |
56-416, Goscz, Wojciecha Korfantego 14 |
|
MAREK WLADYSLAW KOJRO
|
Neaktivní
od 25.06.2019
|
Člen představenstva |
29.01.2018 |
Adresa: |
Goscz, Wojciecha Korfantego 14, 56-416, Wojciecha Korfantego 14, 56-416 Goscz, Polsko |
|
MAREK KOJRO
|
Neaktivní
od 29.01.2018
|
Člen představenstva |
14.12.2017 |
Adresa: |
56-416, Goscz, Wojciecha Korfantego 14 |
|
MAREK KOJRO
|
Neaktivní
od 29.01.2018
|
Člen představenstva |
14.12.2017 |
Adresa: |
Goscz, Wojciecha Korfantego 14, 56-416, Wojciecha Korfantego 14, 56-416 Goscz, Polsko |
|
PIOTR WYWROT
|
Neaktivní
od 29.01.2018
|
Člen představenstva |
09.12.2016 |
Adresa: |
58-305, Walbrzych, Wincentego Pstrowskiego 19 |
|
PIOTR WYWROT
|
Neaktivní
od 29.01.2018
|
Člen představenstva |
09.12.2016 |
Adresa: |
Walbrzych, Wincentego Pstrowskiego 19, 58-305, Wincentego Pstrowskiego 19, 58-305 Walbrzych, Polsko |
|
MONIKA SYLWIA KORCZYNSKA
|
Neaktivní
od 21.11.2016
|
člen představenstva |
19.03.2015 |
Adresa: |
52224, Wroclav, Obożna 63 |
|
DALIMIL HATOK
|
Neaktivní
od 09.12.2016
|
Předseda představenstva |
19.03.2015 |
Adresa: |
84102, Bratislava, Chrobákova 2684/7 |
|
MONIKA SYLWIA KORCZYNSKA
|
Neaktivní
od 21.11.2016
|
člen představenstva |
19.03.2015 |
Adresa: |
Wroclav, Obożna 63, 52224, Obożna 63, 52224 Wroclav, Polsko |
|
DALIMIL HATOK
|
Neaktivní
od 09.12.2016
|
Předseda představenstva |
19.03.2015 |
Adresa: |
Bratislava, Chrobákova 2684/7, 84102, Chrobákova 2684/7, 84102 Bratislava, Slovensko |
|
Dalimil Hatok
|
Neaktivní
od 19.03.2015
|
předseda představenstva |
04.02.2014 |
Adresa: |
84102, Bratislava-Dúbravka, Tranovského 2178/28 |
|
Dalimil Hatok
|
Neaktivní
od 19.03.2015
|
předseda představenstva |
04.02.2014 |
Adresa: |
Bratislava-Dúbravka, Tranovského 2178/28, 84102, Tranovského 2178/28, 84102 Bratislava-Dúbravka, Slovensko |
|
Dalimil Hatok
|
Neaktivní
od 04.02.2014
|
předseda představenstva |
14.12.2009 |
Adresa: |
04001, Košice, Kostolianska cesta, 752/155 |
|
JUDr. Pavel Labáth
|
Neaktivní
od 19.03.2015
|
člen představenstva |
14.12.2009 |
Adresa: |
85105, Bratislava, Holíčska, 3043/13 |
|
Monika Sylwia Korczynska
|
Neaktivní
od 19.03.2015
|
člen představenstva |
14.12.2009 |
Adresa: |
52224, Wroclav, Obożna, 63 |
|
Dalimil Hatok
|
Neaktivní
od 04.02.2014
|
předseda představenstva |
14.12.2009 |
Adresa: |
752/155, Košice, Kostolianska cesta, 04001, Kostolianska cesta 752/155, 04001 Košice, Slovensko |
|
JUDr. Pavel Labáth
|
Neaktivní
od 19.03.2015
|
člen představenstva |
14.12.2009 |
Adresa: |
3043/13, Bratislava, Holíčska, 85105, Holíčska 3043/13, 85105 Bratislava, Slovensko |
|
Monika Sylwia Korczynska
|
Neaktivní
od 19.03.2015
|
člen představenstva |
14.12.2009 |
Adresa: |
63, Wroclav, Obożna, 52224, Obożna 63, 52224 Wroclav, Polsko |
|