PETR NOVÁK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
08.12.2021 |
Adresa: |
67505, 2743043, Třebíč, Vlčatín, Vlčatín, 12 |
|
MARTIN MAHEL
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
08.12.2021 |
Adresa: |
67401, 18767931, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, I. Olbrachta, 671, 7 |
|
MICHAELA MAHELOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
08.12.2021 |
Adresa: |
67401, 18740499, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, Bažantnice, 134 |
|
PETR NOVÁK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
08.12.2021 |
Adresa: |
67505, 2743043, Třebíč, Vlčatín, Vlčatín, 12, č.p. 12, 67505 Vlčatín |
|
MARTIN MAHEL
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
08.12.2021 |
Adresa: |
67401, 18767931, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, I. Olbrachta, 671, 7, I. Olbrachta 671/7, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
MICHAELA MAHELOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
08.12.2021 |
Adresa: |
67401, 18740499, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, Bažantnice, 134, Bažantnice 134, Podklášteří, 67401 Třebíč |
|
Ing. MILOŠ VESELÝ
|
Neaktivní
od 08.12.2021
|
Předseda představenstva |
22.12.2015 |
Adresa: |
67522, 25786202, Markvartice, Markvartice, 92 |
|
Ing. LUKÁŠ JUREČKA
|
Neaktivní
od 08.12.2021
|
místopředseda představenstva |
22.12.2015 |
Adresa: |
66453, 13302892, Žatčany, Žatčany, 280 |
|
MICHAELA MAHELOVÁ
|
Neaktivní
od 08.12.2021
|
člen představenstva |
22.12.2015 |
Adresa: |
67401, 18740499, Třebíč, Podklášteří, Bažantnice, 134 |
|
Ing. MILOŠ VESELÝ
|
Neaktivní
od 08.12.2021
|
Předseda představenstva |
22.12.2015 |
Adresa: |
67522, 25786202, Třebíč, Markvartice, Markvartice, 92, č.p. 92, 67522 Markvartice |
|
Ing. LUKÁŠ JUREČKA
|
Neaktivní
od 08.12.2021
|
místopředseda představenstva |
22.12.2015 |
Adresa: |
66453, 13302892, Brno-venkov, Žatčany, Žatčany, 280, č.p. 280, 66453 Žatčany |
|
MICHAELA MAHELOVÁ
|
Neaktivní
od 08.12.2021
|
člen představenstva |
22.12.2015 |
Adresa: |
67401, 18740499, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, Bažantnice, 134, Bažantnice 134, Podklášteří, 67401 Třebíč |
|
MICHAELA MAHELOVÁ
|
Neaktivní
od 22.12.2015
|
člen představenstva |
24.02.2015 |
Adresa: |
67401, 18740499, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, Bažantnice, 134 |
|
MICHAELA MAHELOVÁ
|
Neaktivní
od 22.12.2015
|
člen představenstva |
24.02.2015 |
Adresa: |
67401, 18740499, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, Bažantnice, 134, Bažantnice 134, Podklášteří, 67401 Třebíč |
|
MICHAELA MAHELOVÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
člen představenstva |
07.06.2014 |
Adresa: |
67401, 18767931, Třebíč, Nové Dvory, I. Olbrachta, 671, 7 |
|
MICHAELA MAHELOVÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
člen představenstva |
07.06.2014 |
Adresa: |
67401, 18767931, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, I. Olbrachta, 671, 7, I. Olbrachta 671/7, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
Michaela Mahelová
|
Neaktivní
od 07.06.2014
|
člen představenstva |
19.03.2013 |
Adresa: |
78833, 5832845, Malá Morava, Zlatý Potok |
|
VLADIMÍR VESELÝ
|
Neaktivní
od 22.12.2015
|
předseda představenstva |
19.03.2013 |
Adresa: |
67522, 18651968, Markvartice, Markvartice, 78 |
|
LUCIE KREJČÍ
|
Neaktivní
od 22.12.2015
|
místopředseda představenstva |
19.03.2013 |
Adresa: |
67505, 18590535, Bochovice, Batouchovice, 21 |
|
Michaela Mahelová
|
Neaktivní
od 07.06.2014
|
člen představenstva |
19.03.2013 |
Adresa: |
78833, 5832845, Šumperk, Malá Morava, Zlatý Potok, 10, Zlatý Potok 10, 78833 Malá Morava |
|
VLADIMÍR VESELÝ
|
Neaktivní
od 22.12.2015
|
předseda představenstva |
19.03.2013 |
Adresa: |
67522, 18651968, Třebíč, Markvartice, Markvartice, 78, č.p. 78, 67522 Markvartice |
|
LUCIE KREJČÍ
|
Neaktivní
od 22.12.2015
|
místopředseda představenstva |
19.03.2013 |
Adresa: |
67505, 18590535, Třebíč, Bochovice, Batouchovice, 21, Batouchovice 21, 67505 Bochovice |
|
Radoslav Kubiš
|
Neaktivní
od 19.03.2013
|
předseda představenstva |
07.01.2010 |
Adresa: |
68304, 25905457, Drnovice, 735 |
|
Ing. Milan Ondra
|
Neaktivní
od 19.03.2013
|
místopředseda představenstva |
07.01.2010 |
Adresa: |
67976, 7819102, Drnovice, 133 |
|
Ing. Jan Maloch
|
Neaktivní
od 19.03.2013
|
člen představenstva |
07.01.2010 |
Adresa: |
66491, 24047252, Ivančice, Kounická, 37 |
|
Radoslav Kubiš
|
Neaktivní
od 19.03.2013
|
předseda představenstva |
07.01.2010 |
Adresa: |
68304, 25905457, Vyškov, Drnovice, Drnovice, 735, č.p. 735, 68304 Drnovice |
|
Ing. MILAN ONDRA
|
Neaktivní
od 19.03.2013
|
místopředseda představenstva |
07.01.2010 |
Adresa: |
67976, 7819102, Blansko, Drnovice, Drnovice, 133, č.p. 133, 67976 Drnovice |
|
Ing. JAN MALOCH
|
Neaktivní
od 19.03.2013
|
člen představenstva |
07.01.2010 |
Adresa: |
66491, 24047252, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Kounická, 1260, 37, Kounická 1260/37, 66491 Ivančice |
|