LENKA KADLECOVÁ
|
Neaktivní
od 14.09.2021
|
druhý místropředseda představenstva |
09.06.2018 |
Adresa: |
61700, 19395949, Brno-město, Brno, Komárov, Lužná, 527, 45 |
|
LENKA KADLECOVÁ
|
Neaktivní
od 14.09.2021
|
druhý místropředseda představenstva |
09.06.2018 |
Adresa: |
61700, 19395949, Brno-město, Brno, Komárov, Lužná, 527, 45, Lužná 527/45, Komárov, 61700 Brno |
|
LENKA MATLOCHOVÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2018
|
druhý místropředseda představenstva |
27.08.2015 |
Adresa: |
61700, 19395949, Brno-město, Brno, Komárov, Lužná, 527, 45 |
|
LENKA MATLOCHOVÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2018
|
druhý místropředseda představenstva |
27.08.2015 |
Adresa: |
61700, 19395949, Brno-město, Brno, Komárov, Lužná, 527, 45, Lužná 527/45, Komárov, 61700 Brno |
|
LENKA MATLOCHOVÁ
|
Neaktivní
od 27.08.2015
|
druhý místropředseda představenstva |
17.07.2014 |
Adresa: |
62500, 19561407, Brno, Starý Lískovec, Labská, 254, 23 |
|
MILOŠ CHVÁLEK
|
Neaktivní
od 14.09.2021
|
předseda představenstva |
17.07.2014 |
Adresa: |
62500, 19561407, Brno, Starý Lískovec, Labská, 254, 23 |
|
PETR HORÁK
|
Neaktivní
od 14.09.2021
|
první místopředseda představenstva |
17.07.2014 |
Adresa: |
62500, 19561407, Brno, Starý Lískovec, Labská, 254, 23 |
|
TOMÁŠ KELLNER
|
Neaktivní
od 14.09.2021
|
člen představenstva |
17.07.2014 |
Adresa: |
62500, 19561407, Brno, Starý Lískovec, Labská, 254, 23 |
|
HELENA BISCHOFOVÁ
|
Neaktivní
od 14.09.2021
|
člen představenstva |
17.07.2014 |
Adresa: |
62500, 19561407, Brno, Starý Lískovec, Labská, 254, 23 |
|
LENKA MATLOCHOVÁ
|
Neaktivní
od 27.08.2015
|
druhý místropředseda představenstva |
17.07.2014 |
Adresa: |
62500, 19561407, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Labská, 254, 23, Labská 254/23, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
TOMÁŠ KELLNER
|
Neaktivní
od 14.09.2021
|
člen představenstva |
17.07.2014 |
Adresa: |
62500, 19561407, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Labská, 254, 23, Labská 254/23, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
HELENA BISCHOFOVÁ
|
Neaktivní
od 14.09.2021
|
člen představenstva |
17.07.2014 |
Adresa: |
62500, 19561407, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Labská, 254, 23, Labská 254/23, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
Miloš Chválek
|
Neaktivní
od 14.09.2021
|
předseda představenstva |
17.07.2014 |
Adresa: |
62500, 19561407, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Labská, 254, 23, Labská 254/23, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
PETR HORÁK
|
Neaktivní
od 14.09.2021
|
první místopředseda představenstva |
17.07.2014 |
Adresa: |
62500, 19561407, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Labská, 254, 23, Labská 254/23, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
Miloš Chválek
|
Neaktivní
od 17.07.2014
|
předseda představenstva |
05.02.2010 |
Adresa: |
62500, 19561407, Brno, Labská, 254/23 |
|
Petr Horák
|
Neaktivní
od 17.07.2014
|
první místopředseda představenstva |
05.02.2010 |
Adresa: |
62500, 19561407, Brno, Labská, 254/23 |
|
Lenka Matlochová
|
Neaktivní
od 17.07.2014
|
druhý místopředseda představenstva |
05.02.2010 |
Adresa: |
62500, 19561407, Brno, Labská, 254/23 |
|
Tomáš Kellner
|
Neaktivní
od 17.07.2014
|
člen představenstva |
05.02.2010 |
Adresa: |
62500, 19561407, Brno, Labská, 254/23 |
|
Helena Bischofová
|
Neaktivní
od 17.07.2014
|
člen představenstva |
05.02.2010 |
Adresa: |
62500, 19561407, Brno, Labská, 254/23 |
|
Miloš Chválek
|
Neaktivní
od 17.07.2014
|
předseda představenstva |
05.02.2010 |
Adresa: |
62500, 19561407, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Labská, 254, 23, Labská 254/23, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
PETR HORÁK
|
Neaktivní
od 17.07.2014
|
první místopředseda představenstva |
05.02.2010 |
Adresa: |
62500, 19561407, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Labská, 254, 23, Labská 254/23, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
LENKA MATLOCHOVÁ
|
Neaktivní
od 17.07.2014
|
druhý místopředseda představenstva |
05.02.2010 |
Adresa: |
62500, 19561407, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Labská, 254, 23, Labská 254/23, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
TOMÁŠ KELLNER
|
Neaktivní
od 17.07.2014
|
člen představenstva |
05.02.2010 |
Adresa: |
62500, 19561407, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Labská, 254, 23, Labská 254/23, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
HELENA BISCHOFOVÁ
|
Neaktivní
od 17.07.2014
|
člen představenstva |
05.02.2010 |
Adresa: |
62500, 19561407, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Labská, 254, 23, Labská 254/23, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|