DANIEL PŘIKRYL
|
Aktivní
|
jednatel |
24.08.2018 |
Adresa: |
78803, 25598473, Šumperk, Nový Malín, Nový Malín, 601 |
|
DANIEL PŘIKRYL
|
Aktivní
|
jednatel |
24.08.2018 |
Adresa: |
78803, 25598473, Šumperk, Nový Malín, Nový Malín, 601, č.p. 601, 78803 Nový Malín |
|
DAVID JÍLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2016 |
Adresa: |
78803, 5828058, Šumperk, Nový Malín, Nový Malín, 384 |
|
DAVID JÍLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2016 |
Adresa: |
78803, 5828058, Šumperk, Nový Malín, Nový Malín, 384, č.p. 384, 78803 Nový Malín |
|
HANA DIVIŠOVÁ
|
Neaktivní
od 12.04.2016
|
Jednatel |
19.06.2014 |
Adresa: |
78963, 5872812, Ruda nad Moravou, Hrabenov, 252 |
|
HANA DIVIŠOVÁ
|
Neaktivní
od 12.04.2016
|
Jednatel |
19.06.2014 |
Adresa: |
78963, 5872812, Šumperk, Ruda nad Moravou, Hrabenov, 252, Hrabenov 252, 78963 Ruda nad Moravou |
|
JUDr. PETR KAVAN
|
Neaktivní
od 19.06.2014
|
jednatel |
02.08.2013 |
Adresa: |
68601, 18959211, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Svatoplukova, 473 |
|
JUDr. PETR KAVAN
|
Neaktivní
od 19.06.2014
|
jednatel |
02.08.2013 |
Adresa: |
68601, 18959211, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Svatoplukova, 473, Svatoplukova 473, 68601 Uherské Hradiště |
|
JUDr. Petr Kavan
|
Neaktivní
od 02.08.2013
|
jednatel |
22.02.2010 |
Adresa: |
68601, 18959211, Uherské Hradiště, Svatoplukova, 473 |
|
JUDr. PETR KAVAN
|
Neaktivní
od 02.08.2013
|
jednatel |
22.02.2010 |
Adresa: |
68601, 18959211, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Svatoplukova, 473, Svatoplukova 473, 68601 Uherské Hradiště |
|