LIBOR SMYČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.05.2024 |
Adresa: |
63500, 19317107, Brno-město, Brno, Bystrc, Ečerova, 961, 15, Ečerova 961/15, Bystrc, 63500 Brno |
|
LIBOR SMYČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
63500, 19317646, Brno, Bystrc, Foltýnova, 1015, 35 |
|
LIBOR SMYČEK
|
Neaktivní
od 22.05.2024
|
jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
63500, 19317646, Brno-město, Brno, Bystrc, Foltýnova, 1015, 35, Foltýnova 1015/35, Bystrc, 63500 Brno |
|
LIBOR SMYČEK
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
jednatel |
21.10.2013 |
Adresa: |
63500, 19317107, Brno, Bystrc, Ečerova, 961, 15 |
|
LIBOR SMYČEK
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
jednatel |
21.10.2013 |
Adresa: |
63500, 19317107, Brno-město, Brno, Bystrc, Ečerova, 961, 15, Ečerova 961/15, Bystrc, 63500 Brno |
|
Thomas Wächter
|
Neaktivní
od 21.10.2013
|
jednatel |
01.03.2010 |
Adresa: |
8570, 101, Weinfelden, Aeulistrasse, 17 |
|
Thomas Wächter
|
Neaktivní
od 21.10.2013
|
jednatel |
01.03.2010 |
Adresa: |
17, Weinfelden, Aeulistrasse, 8570, Aeulistrasse 17, 8570 Weinfelden, Švýcarsko |
|