PAVEL VRBA
|
Aktivní
|
jednatel |
06.04.2022 |
Adresa: |
76321, 4105893, Zlín, Rokytnice, Rokytnice, 9 |
|
PAVEL VRBA
|
Aktivní
|
jednatel |
06.04.2022 |
Adresa: |
76321, 4105893, Zlín, Rokytnice, Rokytnice, 9, č.p. 9, 76321 Rokytnice |
|
HANA JEMELKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.04.2022
|
jednatel |
29.10.2015 |
Adresa: |
76321, 4107454, Rokytnice, Rokytnice, 165 |
|
HANA JEMELKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.04.2022
|
jednatel |
29.10.2015 |
Adresa: |
76321, 4107454, Zlín, Rokytnice, Rokytnice, 165, č.p. 165, 76321 Rokytnice |
|
HANA JEMELKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
jednatel |
21.03.2013 |
Adresa: |
76321, 4107454, Rokytnice, Rokytnice, 165 |
|
HANA JEMELKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
jednatel |
21.03.2013 |
Adresa: |
76321, 4107454, Zlín, Rokytnice, Rokytnice, 165, č.p. 165, 76321 Rokytnice |
|
Hana Fibichová
|
Neaktivní
od 21.03.2013
|
jednatel |
18.01.2011 |
Adresa: |
76321, 4105893, Rokytnice, 9 |
|
Hana Fibichová
|
Neaktivní
od 21.03.2013
|
jednatel |
18.01.2011 |
Adresa: |
76321, 4105893, Zlín, Rokytnice, Rokytnice, 9, č.p. 9, 76321 Rokytnice |
|
Jana Vrbová
|
Neaktivní
od 18.01.2011
|
jednatel |
12.03.2010 |
Adresa: |
76321, 4105893, Rokytnice, 9 |
|
Jana Vrbová
|
Neaktivní
od 18.01.2011
|
jednatel |
12.03.2010 |
Adresa: |
76321, 4105893, Zlín, Rokytnice, Rokytnice, 9, č.p. 9, 76321 Rokytnice |
|