Ing. IVO FRÁNEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.11.2018 |
Adresa: |
67801, 15238504, Blansko, Blansko, Blansko, Čelakovského, 1759, 10 |
|
Ing. IVO FRÁNEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.11.2018 |
Adresa: |
67801, 15238504, Blansko, Blansko, Blansko, Čelakovského, 1759, 10, Čelakovského 1759/10, 67801 Blansko |
|
Ing. IVO FRÁNEK
|
Neaktivní
od 01.11.2018
|
Jednatel |
08.06.2016 |
Adresa: |
67801, 15236757, Blansko, Blansko, Blansko, Stařeckého, 1591, 8 |
|
Ing. IVO FRÁNEK
|
Neaktivní
od 01.11.2018
|
Jednatel |
08.06.2016 |
Adresa: |
67801, 15236757, Blansko, Blansko, Blansko, Stařeckého, 1591, 8, Stařeckého 1591/8, 67801 Blansko |
|
Ing. VÍTĚZSLAV SKOPAL
|
Neaktivní
od 08.06.2016
|
Jednatel |
20.04.2015 |
Adresa: |
68604, 4966139, Kunovice, Kunovice, Na Zelničkách, 1328 |
|
Ing. VÍTĚZSLAV SKOPAL
|
Neaktivní
od 08.06.2016
|
Jednatel |
20.04.2015 |
Adresa: |
68604, 4966139, Uherské Hradiště, Kunovice, Kunovice, Na Zelničkách, 1328, Na Zelničkách 1328, 68604 Kunovice |
|
MARTIN SMOLKA
|
Neaktivní
od 29.12.2014
|
jednatel |
29.12.2014 |
Adresa: |
18000, 30489393, Praha 8, Libeň, Bednářská, 1030, 2 |
|
MICHAL VAŠOUREK
|
Neaktivní
od 20.04.2015
|
jednatel |
29.12.2014 |
Adresa: |
60200, 19171579, Brno, Veveří, Antonínská, 552, 5 |
|
STANISLAV ABSOLON
|
Neaktivní
od 22.03.2017
|
jednatel |
29.12.2014 |
Adresa: |
69801, 13714228, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, tř. Masarykova, 1320 |
|
Martin Smolka
|
Neaktivní
od 29.12.2014
|
jednatel |
29.12.2014 |
Adresa: |
18000, 30489393, Praha, Libeň, Bednářská, 1030, 2, Bednářská 1030/2, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Michal Vašourek
|
Neaktivní
od 20.04.2015
|
jednatel |
29.12.2014 |
Adresa: |
60200, 19171579, Brno-město, Brno, Veveří, Antonínská, 552, 5, Antonínská 552/5, Veveří, 60200 Brno |
|
Stanislav Absolon
|
Neaktivní
od 22.03.2017
|
jednatel |
29.12.2014 |
Adresa: |
69801, 13714228, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, tř. Masarykova, 1320, tř. Masarykova 1320, 69801 Veselí nad Moravou |
|
Stanislav Absolon
|
Neaktivní
od 24.02.2012
|
jednatel |
09.03.2010 |
Adresa: |
69801, 13714228, Veselí nad Moravou, Tř. Masarykova, 1320 |
|
Ondřej Valníček
|
Neaktivní
od 20.04.2015
|
jednatel |
09.03.2010 |
Adresa: |
60200, 19170581, Brno, Veveří, 464/17 |
|
Stanislav Absolon
|
Neaktivní
od 24.02.2012
|
jednatel |
09.03.2010 |
Adresa: |
69801, 13714228, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, tř. Masarykova, 1320, tř. Masarykova 1320, 69801 Veselí nad Moravou |
|
Ondřej Valníček
|
Neaktivní
od 20.04.2015
|
jednatel |
09.03.2010 |
Adresa: |
60200, 19170581, Brno-město, Brno, Veveří, Veveří, 464, 17, Veveří 464/17, Veveří, 60200 Brno |
|