JAROSLAV MARKREITER
|
Aktivní
|
jednatel |
30.08.2021 |
Adresa: |
61200, 73419729, Brno-město, Brno, Královo Pole, Mojmírovo náměstí, 3105, 6a |
|
JAROSLAV MARKREITER
|
Aktivní
|
jednatel |
30.08.2021 |
Adresa: |
61200, 73419729, Brno-město, Brno, Královo Pole, Mojmírovo náměstí, 3105, 6a, Mojmírovo náměstí 3105/6a, Královo Pole, 61200 Brno |
|
JAROSLAV MARKREITER
|
Neaktivní
od 30.08.2021
|
jednatel |
28.08.2015 |
Adresa: |
62100, 19503733, Brno, Řečkovice, Vránova, 1072, 158 |
|
JAROSLAV MARKREITER
|
Neaktivní
od 30.08.2021
|
jednatel |
28.08.2015 |
Adresa: |
62100, 19503733, Brno-město, Brno, Řečkovice, Vránova, 1072, 158, Vránova 1072/158, Řečkovice, 62100 Brno |
|
LENKA JAKUBCOVÁ
|
Neaktivní
od 28.08.2015
|
jednatel |
06.12.2013 |
Adresa: |
61200, 19694270, Brno, Královo Pole, Mojmírovo náměstí, 2993, 13 |
|
Lenka Jakubcová
|
Neaktivní
od 28.08.2015
|
jednatel |
06.12.2013 |
Adresa: |
61200, 19694270, Brno-město, Brno, Královo Pole, Mojmírovo náměstí, 2993, 13, Mojmírovo náměstí 2993/13, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Mgr. Pavel Šmíd
|
Neaktivní
od 06.12.2013
|
jednatel |
18.03.2010 |
Adresa: |
61600, 19606681, Brno, Skalky, 2918/28 |
|
Bc. Zdena Šmídová
|
Neaktivní
od 06.12.2013
|
jednatel |
18.03.2010 |
Adresa: |
67905, Křtiny, Březina, 229 |
|
Mgr. Pavel Šmíd
|
Neaktivní
od 06.12.2013
|
jednatel |
18.03.2010 |
Adresa: |
61600, 19606681, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Skalky, 2918, 28, Skalky 2918/28, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Bc. Zdena Šmídová
|
Neaktivní
od 06.12.2013
|
jednatel |
18.03.2010 |
Adresa: |
229, Křtiny, Březina, 67905, Březina 229, 67905 Křtiny, Česká republika |
|