Ing. MARTIN MLČOCH
|
Aktivní
|
jednatel |
08.10.2013 |
Adresa: |
66406, 28279107, Viničné Šumice, Viničné Šumice, 438 |
|
Ing. MARTIN MLČOCH
|
Aktivní
|
jednatel |
08.10.2013 |
Adresa: |
66406, 28279107, Brno-venkov, Viničné Šumice, Viničné Šumice, 438, č.p. 438, 66406 Viničné Šumice |
|
IVO KOVALÍK
|
Neaktivní
od 15.02.2022
|
jednatel |
08.10.2013 |
Adresa: |
62800, 28381572, Brno, Líšeň, Houbařská, 2938, 26 |
|
IVO KOVALÍK
|
Neaktivní
od 15.02.2022
|
jednatel |
08.10.2013 |
Adresa: |
62800, 28381572, Brno-město, Brno, Líšeň, Houbařská, 2938, 26, Houbařská 2938/26, Líšeň, 62800 Brno |
|
IVO KOVALÍK
|
Neaktivní
od 08.10.2013
|
jednatel |
09.03.2013 |
Adresa: |
63600, 28381572, Brno, Líšeň, Houbařská, 2938, 26 |
|
IVO KOVALÍK
|
Neaktivní
od 08.10.2013
|
jednatel |
09.03.2013 |
Adresa: |
62800, 28381572, Brno-město, Brno, Líšeň, Houbařská, 2938, 26, Houbařská 2938/26, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. Ivo Kovalík
|
Neaktivní
od 09.03.2013
|
jednatel |
17.04.2010 |
Adresa: |
66701, 13335791, Židlochovice, Nerudova, 350 |
|
Ing. Martin Mlčoch
|
Neaktivní
od 08.10.2013
|
jednatel |
17.04.2010 |
Adresa: |
61200, 19719884, Brno, Bystřinova, 20 |
|
Ing. Ivo Kovalík
|
Neaktivní
od 09.03.2013
|
jednatel |
17.04.2010 |
Adresa: |
66701, 13335791, Brno-venkov, Židlochovice, Židlochovice, Nerudova, 350, Nerudova 350, 66701 Židlochovice |
|
Ing. Martin Mlčoch
|
Neaktivní
od 08.10.2013
|
jednatel |
17.04.2010 |
Adresa: |
61200, 19719884, Brno-město, Brno, Královo Pole, Bystřinova, 2578, 20, Bystřinova 2578/20, Královo Pole, 61200 Brno |
|