Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | Léčebné lázně Jáchymov a. s. |
ICO: | 29211808 |
Registrovaná adresa: | 36251, 12025054, Karlovy Vary, Jáchymov, Jáchymov, T. G. Masaryka, 415, T. G. Masaryka 415, 36251 Jáchymov |
Začleněno na: | 06.04.2010 |
Předmět podnikání: |
hostinská činnost
správa a využití přírodních léčivých zdrojů v součinnosti s Českým inspektorátem lázní a zřídel, včetně jejich ochrany
lůžková lázeňská péče při využití místního léčivého zdroje a ambulantní specializovaná péče
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
ostraha majetku a osob
směnárenská činnost
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
jímání přírodních léčivých a stolních minerálních vod v důlních dílech
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
provozování solárií
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
MARKÉTA WERNEROVÁ | Aktivní | člen dozorčí rady | 03.04.2024 |
|
|||
Mgr. PAVLA PETROVÁ | Aktivní | člen dozorčí rady | 26.08.2021 |
|
|||
MATĚJ FORYS | Aktivní | člen dozorčí rady | 26.08.2021 |
|
|||
Mgr. PAVLA PETROVÁ | Aktivní | člen dozorčí rady | 26.08.2021 |
|
|||
HANA MAKAROVÁ | Aktivní | člen dozorčí rady | 14.03.2019 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
DANIEL POUSKA | Aktivní | člen představenstva | 21.02.2024 |
|
|||
Ing. PETRA DRYJE | Aktivní | předseda představenstva | 03.01.2023 |
|
|||
Ing. EVA ZACHARIÁŠOVÁ | Aktivní | člen představenstva | 03.01.2023 |
|
|||
Ing. PETRA DRYJE | Aktivní | předseda představenstva | 03.01.2023 |
|
|||
DANIEL POUSKA | Aktivní | člen představenstva | 26.08.2021 |
|
|||
Ing. EVA ZACHARIÁŠOVÁ | Neaktivní od 01.06.2023 | člen představenstva | 03.01.2023 |
|
|||
Bc. PETRA DRYJE | Neaktivní od 03.01.2023 | člen představenstva | 26.08.2021 |
|
|||
Bc. PETRA DRYJE | Neaktivní od 03.01.2023 | člen představenstva | 26.08.2021 |
|
|||
DANIEL POUSKA | Neaktivní od 21.02.2024 | člen představenstva | 26.08.2021 |
|
|||
MUDr. EDUARD BLÁHA | Neaktivní od 03.01.2023 | předseda představenstva | 14.06.2021 |
|
|||
Ing. EVA KROPOVÁ | Neaktivní od 26.08.2021 | člen představenstva | 14.06.2021 |
|
|||
MARTIN BURDA | Neaktivní od 26.08.2021 | člen představenstva | 14.06.2021 |
|
|||
Ing. Eva Kropová | Neaktivní od 26.08.2021 | člen představenstva | 14.06.2021 |
|
|||
Martin Burda | Neaktivní od 26.08.2021 | člen představenstva | 14.06.2021 |
|
|||
MUDr. EDUARD BLÁHA | Neaktivní od 03.01.2023 | předseda představenstva | 14.06.2021 |
|
|||
MUDr. EDUARD BLÁHA | Neaktivní od 14.06.2021 | Předseda představenstva | 03.09.2015 |
|
|||
Ing. Eva Kropová | Neaktivní od 14.06.2021 | Člen představenstva | 03.09.2015 |
|
|||
MARTIN BURDA | Neaktivní od 14.06.2021 | Člen představenstva | 03.09.2015 |
|
|||
MUDr. EDUARD BLÁHA | Neaktivní od 14.06.2021 | Předseda představenstva | 03.09.2015 |
|
|||
Ing. Eva Kropová | Neaktivní od 14.06.2021 | Člen představenstva | 03.09.2015 |
|
|||
Martin Burda | Neaktivní od 14.06.2021 | Člen představenstva | 03.09.2015 |
|
|||
MUDr. EDUARD BLÁHA | Neaktivní od 03.09.2015 | předseda představenstva | 27.11.2013 |
|
|||
MUDr. EDUARD BLÁHA | Neaktivní od 03.09.2015 | předseda představenstva | 27.11.2013 |
|
|||
Ing. Eva Kropová | Neaktivní od 03.09.2015 | člen představenstva | 18.08.2013 |
|
|||
Ing. Eva Kropová | Neaktivní od 03.09.2015 | člen představenstva | 18.08.2013 |
|
|||
MUDr. Eduard Bláha | Neaktivní od 27.11.2013 | předseda představenstva | 14.01.2011 |
|
|||
MARTIN BURDA | Neaktivní od 03.09.2015 | člen představenstva | 14.01.2011 |
|
|||
MUDr. EDUARD BLÁHA | Neaktivní od 27.11.2013 | předseda představenstva | 14.01.2011 |
|
|||
Martin Burda | Neaktivní od 03.09.2015 | člen představenstva | 14.01.2011 |
|
|||
Ing. Eva Kropová | Neaktivní od 18.08.2013 | člen představenstva | 06.04.2010 |
|
|||
Ing. Eva Kropová | Neaktivní od 18.08.2013 | člen představenstva | 06.04.2010 |
|
Registrační číslo Léčebné lázně Jáchymov a. s. je 29211808.
Registrační adresa Léčebné lázně Jáchymov a. s. je 36251, 12025054, Karlovy Vary, Jáchymov, Jáchymov, T. G. Masaryka, 415, T. G. Masaryka 415, 36251 Jáchymov.
Léčebné lázně Jáchymov a. s. byla založena 06.04.2010.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je MARKÉTA WERNEROVÁ, Mgr. PAVLA PETROVÁ, MATĚJ FORYS, Mgr. PAVLA PETROVÁ, HANA MAKAROVÁ.