Ing. Ivo Kocian
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.12.2020 |
Adresa: |
62300, 19385820, Brno, Kohoutovice, Talichova, 646, 58 |
|
Ing. TOMÁŠ KOCIAN
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.12.2020 |
Adresa: |
62300, 19385820, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Talichova, 646, 58 |
|
ing. Ivo Kocian
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.12.2020 |
Adresa: |
62300, 19385820, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Talichova, 646, 58, Talichova 646/58, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Ing. Tomáš Kocian
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.12.2020 |
Adresa: |
62300, 19385820, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Talichova, 646, 58, Talichova 646/58, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Ing. Ivo Kocian
|
Neaktivní
od 17.12.2020
|
jednatel |
14.07.2014 |
Adresa: |
62300, 19385820, Brno, Kohoutovice, Talichova, 646, 58 |
|
ing. Ivo Kocian
|
Neaktivní
od 17.12.2020
|
jednatel |
14.07.2014 |
Adresa: |
62300, 19385820, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Talichova, 646, 58, Talichova 646/58, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Ing. Ivo Kocian
|
Neaktivní
od 14.07.2014
|
jednatel |
12.04.2011 |
Adresa: |
62300, 19385820, Brno, Talichova, 646, 58 |
|
ing. Ivo Kocian
|
Neaktivní
od 14.07.2014
|
jednatel |
12.04.2011 |
Adresa: |
62300, 19385820, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Talichova, 646, 58, Talichova 646/58, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Ing. Ivo Kocian
|
Neaktivní
od 12.04.2011
|
jednatel |
27.04.2010 |
Adresa: |
62300, Brno, Talichova, 464, 58 |
|
Ing. Ivo Kocian
|
Neaktivní
od 12.04.2011
|
jednatel |
27.04.2010 |
Adresa: |
Brno, Talichova, 62300, 58, Talichova 464/58, 62300 Brno, Česká republika |
|