Ing. ALEŠ SKŘEPEK
|
Neaktivní
od 30.10.2017
|
místopředseda |
14.05.2017 |
Adresa: |
63900, 19124287, Brno-město, Brno, Štýřice, Kamenná, 199, 25 |
|
Ing. ALEŠ SKŘEPEK
|
Neaktivní
od 30.10.2017
|
místopředseda |
14.05.2017 |
Adresa: |
63900, 19124287, Brno-město, Brno, Štýřice, Kamenná, 199, 25, Kamenná 199/25, Štýřice, 63900 Brno |
|
Ing. ALEŠ SKŘEPEK
|
Neaktivní
od 14.05.2017
|
místopředseda |
25.11.2016 |
Adresa: |
60200, 19102585, Brno-město, Brno, Staré Brno, Bezručova, 75, 12 |
|
Ing. ALEŠ SKŘEPEK
|
Neaktivní
od 14.05.2017
|
místopředseda |
25.11.2016 |
Adresa: |
60200, 19102585, Brno-město, Brno, Staré Brno, Bezručova, 75, 12, Bezručova 75/12, Staré Brno, 60200 Brno |
|
PETR FRAJ
|
Neaktivní
od 30.10.2017
|
předseda |
05.12.2014 |
Adresa: |
66453, 24016799, Brno-venkov, Újezd u Brna, Újezd u Brna, V Sádku, 854 |
|
PETR FRAJ
|
Neaktivní
od 30.10.2017
|
předseda |
05.12.2014 |
Adresa: |
66453, 24016799, Brno-venkov, Újezd u Brna, Újezd u Brna, V Sádku, 854, V Sádku 854, 66453 Újezd u Brna |
|
Ing. ALEŠ SKŘEPEK
|
Neaktivní
od 25.11.2016
|
místopředseda |
13.03.2014 |
Adresa: |
60200, 19102585, Brno, Staré Brno, Bezručova, 75, 12 |
|
Ing. ALEŠ SKŘEPEK
|
Neaktivní
od 25.11.2016
|
místopředseda |
13.03.2014 |
Adresa: |
60200, 19102585, Brno-město, Brno, Staré Brno, Bezručova, 75, 12, Bezručova 75/12, Staré Brno, 60200 Brno |
|
Petr Fraj
|
Neaktivní
od 05.12.2014
|
předseda |
15.05.2012 |
Adresa: |
66453, Újezd u Brna, V Sádku, 854 |
|
PETR FRAJ
|
Neaktivní
od 05.12.2014
|
předseda |
15.05.2012 |
Adresa: |
66453, 24016799, Brno-venkov, Újezd u Brna, Újezd u Brna, V Sádku, 854, V Sádku 854, 66453 Újezd u Brna |
|
Ing. Aleš Skřepek
|
Neaktivní
od 13.03.2014
|
místopředseda |
15.08.2011 |
Adresa: |
60200, 19102585, Brno, Bezručova, 75, 12 |
|
Ing. ALEŠ SKŘEPEK
|
Neaktivní
od 13.03.2014
|
místopředseda |
15.08.2011 |
Adresa: |
60200, 19102585, Brno-město, Brno, Staré Brno, Bezručova, 75, 12, Bezručova 75/12, Staré Brno, 60200 Brno |
|
Martina Žaludová
|
Neaktivní
od 15.08.2011
|
místopředseda |
20.04.2010 |
Adresa: |
60200, 19099487, Brno, Údolní, 552, 31 |
|
Božena Hegnerová
|
Neaktivní
od 15.05.2012
|
předseda |
20.04.2010 |
Adresa: |
60200, 19099487, Brno, Údolní, 552, 31 |
|
Martina Žaludová
|
Neaktivní
od 15.08.2011
|
místopředseda |
20.04.2010 |
Adresa: |
60200, 19099487, Brno-město, Brno, Brno-město, Údolní, 552, 31, Údolní 552/31, Brno-město, 60200 Brno |
|
Božena Hegnerová
|
Neaktivní
od 15.05.2012
|
předseda |
20.04.2010 |
Adresa: |
60200, 19099487, Brno-město, Brno, Brno-město, Údolní, 552, 31, Údolní 552/31, Brno-město, 60200 Brno |
|