LUBOMÍR FILIP
|
Neaktivní
od 03.01.2023
|
jednatel |
26.06.2019 |
Adresa: |
69102, 10137637, Břeclav, Velké Bílovice, Velké Bílovice, Na Aleji, 152 |
|
LUBOMÍR FILIP
|
Neaktivní
od 03.01.2023
|
jednatel |
26.06.2019 |
Adresa: |
69102, 10137637, Břeclav, Velké Bílovice, Velké Bílovice, Na Aleji, 152, Na Aleji 152, 69102 Velké Bílovice |
|
HALLU GI investment a.s.
29098971 |
Neaktivní
od 26.06.2019
|
jednatel |
06.04.2018 |
Adresa: |
10200, 27650162, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, náměstí Přátelství, 1518, 2 |
|
HALLU GI investment a.s.
29098971 |
Neaktivní
od 26.06.2019
|
jednatel |
06.04.2018 |
Adresa: |
10200, 27650162, Praha, Hostivař, náměstí Přátelství, 1518, 2, náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
DAVID MIKULA
|
Neaktivní
od 06.04.2018
|
Jednatel |
27.01.2017 |
Adresa: |
62000, 19055838, Brno-město, Brno, Brněnské Ivanovice |
|
DAVID MIKULA
|
Neaktivní
od 06.04.2018
|
Jednatel |
27.01.2017 |
Adresa: |
62000, 19055838, Brno-město, Brno, Brněnské Ivanovice, Brněnské Ivanovice č.ev. 129, 62000 Brno |
|
JANA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 27.01.2017
|
jednatel |
28.05.2016 |
Adresa: |
68774, 4899822, Uherské Hradiště, Vyškovec, Vyškovec, 110 |
|
Jana Svobodová
|
Neaktivní
od 27.01.2017
|
jednatel |
28.05.2016 |
Adresa: |
68774, 4899822, Uherské Hradiště, Vyškovec, Vyškovec, 110, č.p. 110, 68774 Vyškovec |
|
Jana Svobodová
|
Neaktivní
od 28.05.2016
|
jednatel |
22.04.2010 |
Adresa: |
68774, 4899822, Vyškovec, 110 |
|
Jana Svobodová
|
Neaktivní
od 28.05.2016
|
jednatel |
22.04.2010 |
Adresa: |
68774, 4899822, Uherské Hradiště, Vyškovec, Vyškovec, 110, č.p. 110, 68774 Vyškovec |
|